DITEG SA - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Arboleda, 2
Código Postal 28031
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Razón Social DITEG SA
CIF A79215752
Actividad Servicios de preimpresión y preparación de soportes
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE DITEG SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE DITEG SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Lopez Llorente Emiliano | Consejero | 11/05/2010 | 10/09/2013 |
Lopez Llorente Emiliano | Consejero Delegado Mancomunado Solidario | 11/05/2010 | 10/09/2013 |
Lopez Llorente Jose Jesus | Liquidador Solidario | 10/09/2013 | 10/09/2013 |
Lopez Llorente Jose Jesus | Secretario | 11/05/2010 | 10/09/2013 |
Lopez Llorente Jose Jesus | Consejero | 11/05/2010 | 10/09/2013 |
Lopez Llorente Jose Jesus | Consejero Delegado Mancomunado Solidario | 11/05/2010 | 10/09/2013 |
Yuste Del Peso Juan | Liquidador Solidario | 10/09/2013 | 10/09/2013 |
Yuste Del Peso Juan | Presidente | 11/05/2010 | 10/09/2013 |
Yuste Del Peso Juan | Consejero | 11/05/2010 | 10/09/2013 |
Yuste Del Peso Juan | Consejero Delegado Mancomunado Solidario | 11/05/2010 | 10/09/2013 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE DITEG SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13974 , F 63, S 8, H M 75636, I/A 16 (10/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-177-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13974 , F 63, S 8, H M 75636, I/A 16 (10/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-177-28
Liquidador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13974 , F 63, S 8, H M 75636, I/A 16 (10/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-177-28
Consejero Delegado Mancomunado Solidario
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13974 , F 63, S 8, H M 75636, I/A 16 (10/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-177-28
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2011)
CVE: BORME-B-2011-185-28
Consejero
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13974 , F 63, S 8, H M 75636, I/A 15 (09/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-55-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13974 , F 63, S 8, H M 75636, I/A 14 (24/12/2010)
CVE: BORME-A-2011-2-28
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2010)
CVE: BORME-B-2010-195-28
Consejero Delegado Mancomunado Solidario
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13974 , F 62, S 8, H M 75636, I/A 13 (11/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-97-28
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero Delegado Solidario
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13974 , F 62, S 8, H M 75636, I/A 13 (11/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-97-28