COE SA COESA FOTOCOMPOSICION - EXTINGUIDA
Provincia Madrid
Razón Social COE SA COESA FOTOCOMPOSICION
CIF A28558435
Actividad Servicios de preimpresión y preparación de soportes
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE COE SA COESA FOTOCOMPOSICION
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE COE SA COESA FOTOCOMPOSICION
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Lopez Llorente Emiliano | Consejero | 19/07/2010 | 01/08/2013 |
Lopez Llorente Jose Jesus | Secretario | 19/07/2010 | 01/08/2013 |
Lopez Llorente Jose Jesus | Consejero | 19/07/2010 | 01/08/2013 |
Lopez Llorente Jose Jesus | Liquidador Solidario | 01/08/2013 | 01/08/2013 |
Yuste Del Peso Juan | Presidente | 19/07/2010 | 01/08/2013 |
Yuste Del Peso Juan | Consejero | 19/07/2010 | 01/08/2013 |
Yuste Del Peso Juan | Liquidador Solidario | 01/08/2013 | 01/08/2013 |
Yuste Exposito Enrique | Consejero | 19/07/2010 | 01/08/2013 |
Yuste Exposito Enrique | Apoderado | 24/12/2010 | 01/08/2013 |
Perez Cortijo Maria Angeles | Consejero | 19/07/2010 | 10/03/2011 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE COE SA COESA FOTOCOMPOSICION
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11576 , F 183, S 8, H M 181790, I/A 27 (01/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-152-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11576 , F 183, S 8, H M 181790, I/A 27 (01/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-152-28
Liquidador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11576 , F 183, S 8, H M 181790, I/A 27 (01/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-152-28
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11576 , F 183, S 8, H M 181790, I/A 27 (01/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-152-28
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2011)
CVE: BORME-B-2011-185-28
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11576 , F 182, S 8, H M 181790, I/A 26 (10/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-56-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11576 , F 182, S 8, H M 181790, I/A 25 (24/12/2010)
CVE: BORME-A-2011-2-28
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2010)
CVE: BORME-B-2010-195-28
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11576 , F 182, S 8, H M 181790, I/A 24 (19/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-145-28
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11576 , F 182, S 8, H M 181790, I/A 24 (19/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-145-28