PEREIRAS PENA MANUEL
Informe ejecutivo de PEREIRAS PENA MANUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE PEREIRAS PENA MANUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
RIO TOXA SL | Administrador Solidario | 27/05/2011 | 22/05/2015 |
AUCES SLL | Administrador Solidario | 12/07/2011 | 07/05/2015 |
VINCULACIONES DE PEREIRAS PENA MANUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PEREIRAS PENA MANUEL
Empresa: RIO TOXA SL
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2068, L 2068, F 30, S 8, H PO 20734, I/A 5 (22/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-101-36
Empresa: AUCES SLL
Administrador Solidario
- Miranda Miranda Josefa
- Montoiro Pintos Manuel
- Pereiras Pena Manuel
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 953, L 953, F 117, S 8, H PO 1569, I/A 6 (07/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-92-36
Empresa: AUCES SL
Administrador Solidario
- Montoiro Pintos Manuel
- Pereiras Pena Manuel
- Porto Parama Julio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 953, L 953, F 115, S 8, H PO 1569, I/A 4 (12/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-139-36
Empresa: RIO TOXA SL
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2068, L 2068, F 30, S 8, H PO 20734, I/A 4 (27/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-109-36
Información de PEREIRAS PENA MANUEL
Mostramos los datos de PEREIRAS PENA MANUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PEREIRAS PENA MANUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos