IGLESIAS PEREIRA ALVARO
Informe ejecutivo de IGLESIAS PEREIRA ALVARO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE IGLESIAS PEREIRA ALVARO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MULTIAULAS FORMACION SL | Administrador Unico | 22/07/2014 | |
SOLIESCON PONTEVEDRA SL | Administrador Mancomunado | 19/01/2009 |
VINCULACIONES DE IGLESIAS PEREIRA ALVARO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE IGLESIAS PEREIRA ALVARO
Empresa: RIO TOXA SL
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2068, L 2068, F 30, S 8, H PO 20734, I/A 5 (22/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-101-36
Empresa: MULTIAULAS FORMACION SL
Administrador Unico
- Iglesias Pereira Alvaro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 852 , F 167, S 8, H OR 14419, I/A 1 (22/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-144-32
Empresa: RIO TOXA SL
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2068, L 2068, F 30, S 8, H PO 20734, I/A 4 (27/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-109-36
Empresa: SOLIESCON PONTEVEDRA SL
Administrador Mancomunado
- Goldar Garcia Jose-manuel
- Iglesias Pereira Alvaro
- Parama Loureiro Jesus
- Veiga Fontan Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3523, L 3523, F 40, S 8, H PO 47315, I/A 1 (19/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-20-36
Información de IGLESIAS PEREIRA ALVARO
Mostramos los datos de IGLESIAS PEREIRA ALVARO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de IGLESIAS PEREIRA ALVARO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos