RIO TOXA SL - EXTINGUIDA
Provincia Pontevedra
Razón Social RIO TOXA SL
CIF B36298040
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE RIO TOXA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE RIO TOXA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Pallares Val Orencio | Liquidador Solidario | 22/05/2015 | 22/05/2018 |
Trabazo Presas German | Liquidador Solidario | 22/05/2015 | 22/05/2018 |
Cuiña Castiñeira Manuel | Administrador Solidario | 27/05/2011 | 22/05/2015 |
Fidalgo Villaverde Maria Blanca Nieves | Administrador Solidario | 27/05/2011 | 22/05/2015 |
Iglesias Pereira Alvaro | Administrador Solidario | 27/05/2011 | 22/05/2015 |
Pallares Val Orencio | Administrador Solidario | 27/05/2011 | 22/05/2015 |
Pereiras Pena Manuel | Administrador Solidario | 27/05/2011 | 22/05/2015 |
Trabazo Presas German | Administrador Solidario | 27/05/2011 | 22/05/2015 |
Martinez Moreira Jose Antonio | Administrador Mancomunado | 27/05/2011 | |
Trabazo Presas German | Administrador Mancomunado | 27/05/2011 |
ACTOS BORME DE RIO TOXA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2068, L 2068, F 31, S 8, H PO 20734, I/A 6 (22/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-100-36
Liquidador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2068, L 2068, F 31, S 8, H PO 20734, I/A 6 (22/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-100-36
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2068, L 2068, F 30, S 8, H PO 20734, I/A 5 (22/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-101-36
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Liquidadores Solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2068, L 2068, F 30, S 8, H PO 20734, I/A 5 (22/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-101-36
Liquidador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2068, L 2068, F 30, S 8, H PO 20734, I/A 5 (22/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-101-36
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2068, L 2068, F 30, S 8, H PO 20734, I/A 5 (22/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-101-36
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-185-36
- Cambio del Organo de Administración: Administradores mancomunados a Administradores solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2068, L 2068, F 30, S 8, H PO 20734, I/A 4 (27/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-109-36
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2068, L 2068, F 30, S 8, H PO 20734, I/A 4 (27/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-109-36
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2068, L 2068, F 30, S 8, H PO 20734, I/A 4 (27/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-109-36