PALLARES VAL ORENCIO
Informe ejecutivo de PALLARES VAL ORENCIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
VINCULACIONES DE PALLARES VAL ORENCIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PALLARES VAL ORENCIO
Empresa: RIO TOXA SL
Liquidador Solidario
- Pallares Val Orencio
- Trabazo Presas German
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2068, L 2068, F 31, S 8, H PO 20734, I/A 6 (22/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-100-36
Empresa: RIO TOXA SL
Liquidador Solidario
- Pallares Val Orencio
- Trabazo Presas German
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2068, L 2068, F 30, S 8, H PO 20734, I/A 5 (22/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-101-36
Empresa: RIO TOXA SL
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2068, L 2068, F 30, S 8, H PO 20734, I/A 5 (22/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-101-36
Empresa: RIO TOXA SL
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2068, L 2068, F 30, S 8, H PO 20734, I/A 4 (27/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-109-36
Empresa: AUTES SL
Administrador Solidario
- Martinez Moreira Jose Antonio
- Pallares Val Orencio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1012, L 1012, F 30, S 8, H PO 2262, I/A 5 (24/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-67-36
Empresa: AUTES SL
Administrador Mancomunado
- Martinez Moreira Jose Antonio
- Pallares Val Orencio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1012, L 1012, F 30, S 8, H PO 2262, I/A 5 (24/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-67-36
Información de PALLARES VAL ORENCIO
Mostramos los datos de PALLARES VAL ORENCIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PALLARES VAL ORENCIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos