AUCES SLL - EXTINGUIDA
Provincia Pontevedra
Razón Social AUCES SLL
Nombres Anteriores
- AUCES SL
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE AUCES SLL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE AUCES SLL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Miranda Miranda Josefa | Liquidador | 07/05/2015 | 07/05/2015 |
Miranda Miranda Josefa | Administrador Solidario | 08/08/2011 | 07/05/2015 |
Montoiro Pintos Manuel | Administrador Solidario | 12/07/2011 | 07/05/2015 |
Pereiras Pena Manuel | Administrador Solidario | 12/07/2011 | 07/05/2015 |
Porto Parama Julio | Administrador Solidario | 12/07/2011 | 08/08/2011 |
ACTOS BORME DE AUCES SLL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 953, L 953, F 117, S 8, H PO 1569, I/A 6 (07/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-92-36
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 953, L 953, F 117, S 8, H PO 1569, I/A 6 (07/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-92-36
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 953, L 953, F 117, S 8, H PO 1569, I/A 6 (07/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-92-36
Administrador Solidario
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 953, L 953, F 117, S 8, H PO 1569, I/A 6 (07/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-92-36
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-200-36
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 953, L 953, F 117, S 8, H PO 1569, I/A 5 (08/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-159-36
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 953, L 953, F 117, S 8, H PO 1569, I/A 5 (08/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-159-36
Empresa: AUCES SL
- Refundición de los Estatutos sociales
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 953, L 953, F 115, S 8, H PO 1569, I/A 4 (12/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-139-36
Empresa: AUCES SL
- Cambio Denominación: AUCES SLL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 953, L 953, F 115, S 8, H PO 1569, I/A 4 (12/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-139-36
Empresa: AUCES SL
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 953, L 953, F 115, S 8, H PO 1569, I/A 4 (12/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-139-36