PEÑA PUENTE JESUS
Informe ejecutivo de PEÑA PUENTE JESUS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE PEÑA PUENTE JESUS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
NEWREST TRAVEL RETAIL SL | Apoderado | 03/07/2019 | |
LEVY COMPASS GROUP HOLDINGS SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 10/01/2012 | |
HOTEL MAR BELL SL | Secretario | 29/01/2009 | 09/11/2010 |
HOTEL MAR BELL SL | Consejero | 29/01/2009 | 09/11/2010 |
VINCULACIONES DE PEÑA PUENTE JESUS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PEÑA PUENTE JESUS
Empresa: TRE3 TRAVEL RETAIL SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28794 , F 94, S 8, H M 253384, I/A 13 (03/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-130-28
Empresa: LEVY COMPASS GROUP HOLDINGS SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Herreros Garcia Eufemio
- Jean Louis Chicon
- Peña Puente Jesus
- Philippe Cavaroc
- Torres Serra Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2249 , F 12, S 8, H PM 41864, I/A 10 (10/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-13-07
Empresa: HOTEL MAR BELL SL
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
Presidente
Secretario
- Peña Puente Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2372 , F 16, S 8, H PM 6256, I/A 10 (09/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-226-07
Empresa: HOTEL MAR BELL SA
Apoderado Mancomunado
Consejero
Presidente
Secretario
- Peña Puente Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1768 , F 224, S 8, H PM 6256, I/A 8 (29/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-27-07
Información de PEÑA PUENTE JESUS
Mostramos los datos de PEÑA PUENTE JESUS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PEÑA PUENTE JESUS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos