TORRES SERRA JAVIER
Informe ejecutivo de TORRES SERRA JAVIER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 20
Empresas inactivas: 8
CARGOS DE TORRES SERRA JAVIER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
NEWREST TRAVEL RETAIL SL | Apoderado Mancomunado | 12/11/2010 | 12/09/2024 |
NEWREST TRAVEL RETAIL SL | Apoderado | 02/06/2011 | 12/09/2024 |
AIR CPU SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 01/07/2024 | |
AIR CPU SL | Apoderado | 01/07/2024 | |
AIR CPU SL | Apoderado | 19/07/2019 | 01/07/2024 |
AIR CPU SL | Apoderado Solidario | 22/05/2018 | 01/07/2024 |
NEWREST ESPAÑA SL | Apoderado | 10/08/2009 | 19/06/2024 |
FIRES CONGRESSOS I ESDEVENIMENTS D'EIVISSA SA | Consejero | 17/08/2023 | |
NEWREST GROUP HOLDING SA | Apoderado Mancomunado | 09/03/2009 | 11/07/2023 |
NEWREST GROUP HOLDING SA | Apoderado Solidario | 23/07/2010 | 11/07/2023 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE TORRES SERRA JAVIER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE TORRES SERRA JAVIER
Empresa: NEWREST TRAVEL RETAIL SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
- Torres Serra Javier
Apoderado Solidario
Apoderado
- Castañeda Fariñas Alicia
- Hayes Jessica
- Martens Pierre
- Torres Serra Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 253384, I/A 18 (12/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-181-28
Empresa: AIR CPU SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Herreros Garcia Eufemio
- Martens Pierre
- Masco Quetglas Sebastian
- Torres Serra Javier
- Vignon Benoit
Apoderado Solidario
Apoderado
- Brunet Gual Francisca
- Castañeda Fariñas Alicia
- Espada Herrero Teresa- Barbara
- Garcia Ferragut Virginia
- Garcia Perez Javier
- Herrero Garcia Eufemio
- Herreros Garcia Eufemio
- Julia Bauza Miguel
- Martens Pierre
- Martinez Moreno Eduardo
- Masco Quetglas Sebastian
- Rodriguez Lobo Maria Teresa
- Torres Serra Javier
- Torres Serra Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H PM 22717, I/A 37 (01/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-131-07
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
Vicepresidente
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 301, L 300, F 5, S 8, H IB 2985, I/A 27 (17/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-161-07
Empresa: NEWREST GROUP HOLDING SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Martens Pierre
- Puig Emmanuelle
- Torres Serra Javier
Apoderado Mancomunado
- Torres Serra Javier
Apoderado Solidario
- Castro Huelva Angel Daniel
- Dupuis Alain F
- Espada Herrero Teresa- Barbara
- Espada Herrero Teresa- Barbara
- Garcia Alonso Manuel
- Garcia Alonso Manuel
- Hayes Jessica
- Hayes Jessica
- Perez Gonzalez Jose
- Perez Gonzalez Jose
- Ramis Pujol Miguel
- Ramis Pujol Miguel
- Rigo Martorell Juan
- Rigo Martorell Juan
- Rigo Martorell Juan
- Saborido Pino Jose
- Saborido Pino Jose
- Salvador Fra Ana
- Salvador Fra Ana
- Sotomayor Aparicio Barbara
- Sotomayor Aparicio Barbara
- Torres Serra Javier
- Torres Serra Javier
- Torres Serra Javier
- Uribe Calleja Miriam
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33174 , F 125, S 8, H M 378565, I/A 43 (11/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-135-28
Empresa: NEWRECO INMOBILIARIOS ESPAÑA SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
Apoderado
- Castañeda Fariñas Alicia
- Jimenez Lopez Luis
- Sotomayor Aparicio Barbara
- Torres Serra Javier
- Torres Serra Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39551 , F 165, S 8, H M 575127, I/A 8 (12/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-115-28
Empresa: AIR CPU SL
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1397 , F 79, S 8, H PM 22717, I/A 27 (19/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-143-07
Empresa: NEWREST GROUP HOLDING SA
Apoderado
- Brunet Gual Francisca Maria
- Cabrera Tejera Montserrat
- Costa Montiel Juan Antonio
- Garcia Alonso Manuel
- Garcia Lopez David
- Garcia Perez Javier
- Garrido Calvo Raquel
- Herreros Garcia Eufemio
- Martel Ojeda Sonia
- Mas Sempere Santiago Ivan
- Perez Gonzalez Jose
- Ramis Pujol Miguel
- Rivero Rivero Julian
- Ruiz Olalla Lazaro
- Salvador Fra Ana
- Sanchez Llorente Maria
- Torres Serra Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33174 , F 113, S 8, H M 378565, I/A 29 (07/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-113-28
Empresa: AIR CPU SL
Apoderado Solidario
- Aguaded Landero Ana Bella
- Brunet Gual Francisca
- Herreros Garcia Eufemio
- Torres Serra Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1397 , F 79, S 8, H PM 22717, I/A 25 (22/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-102-07
Empresa: NEWREST GROUP HOLDING SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
- Castañeda Fariñas Alicia
- Torres Serra Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33174 , F 111, S 8, H M 378565, I/A 27 (13/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-57-28
Empresa: NEWRECO INMOBILIARIOS ESPAÑA SL
Apoderado
- Herreros Garcia Eufemio
- Torres Serra Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31956 , F 39, S 8, H M 575127, I/A 5 (11/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-221-28
VER MAS ACTOS
Información de TORRES SERRA JAVIER
Mostramos los datos de TORRES SERRA JAVIER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de TORRES SERRA JAVIER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos