PUIGSERVER ARBONA GREGORIO
Informe ejecutivo de PUIGSERVER ARBONA GREGORIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE PUIGSERVER ARBONA GREGORIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
HOTEL MAR BELL SL | Apoderado Mancomunado | 29/01/2009 | 02/08/2016 |
HOTEL MAR BELL SL | Administrador Solidario | 09/11/2010 | 08/05/2014 |
TORRE PICADA PUERTO SOLLER SL | Administrador Unico | 11/06/2012 | |
HOTEL MAR BELL SL | Consejero | 29/01/2009 | 09/11/2010 |
HOTEL MAR BELL SL | Consejero Delegado Mancomunado | 30/01/2009 | 09/11/2010 |
VINCULACIONES DE PUIGSERVER ARBONA GREGORIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PUIGSERVER ARBONA GREGORIO
Empresa: HOTEL MAR BELL SL
Apoderado Mancomunado
- Arbona Colom Antonio
- Arbona Colom Juan
- Puigserver Arbona Gregorio
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2372 , F 18, S 8, H PM 6256, I/A 21 (02/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-153-07
Empresa: HOTEL MAR BELL SL
Administrador Solidario
- Arbona Colom Antonio
- Puigserver Arbona Gregorio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2372 , F 17, S 8, H PM 6256, I/A 16 (08/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-90-07
Empresa: TORRE PICADA PUERTO SOLLER SL
Administrador Unico
- Puigserver Arbona Gregorio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1681 , F 84, S 8, H PM 33095, I/A 3 (11/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-117-07
Empresa: HOTEL MAR BELL SL
Administrador Solidario
- Arbona Colom Juan
- Puigserver Arbona Gregorio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2372 , F 16, S 8, H PM 6256, I/A 10 (09/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-226-07
Empresa: HOTEL MAR BELL SL
Consejero Delegado Mancomunado
- Arbona Colom Juan
- Puigserver Arbona Gregorio
Consejero
- Arbona Colom Juan
- Arbona Colom Miguel
- Carnicero Isern Julian
- Fernandez Rodriguez Antonio
- Peña Puente Jesus
- Puigserver Arbona Gregorio
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2372 , F 16, S 8, H PM 6256, I/A 10 (09/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-226-07
Empresa: HOTEL MAR BELL SL
Consejero Delegado Mancomunado
- Arbona Colom Juan
- Puigserver Arbona Gregorio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2372 , F 16, S 8, H PM 6256, I/A 9 (30/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-27-07
Empresa: HOTEL MAR BELL SA
Apoderado Mancomunado
- Arbona Colom Antonio
- Arbona Colom Juan
- Puigserver Arbona Gregorio
Consejero
- Arbona Colom Juan
- Arbona Colom Miguel
- Carnicero Isern Julian
- Fernandez Rodriguez Antonio
- Peña Puente Jesus
- Puigserver Arbona Gregorio
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1768 , F 224, S 8, H PM 6256, I/A 8 (29/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-27-07
Información de PUIGSERVER ARBONA GREGORIO
Mostramos los datos de PUIGSERVER ARBONA GREGORIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PUIGSERVER ARBONA GREGORIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos