ARBONA COLOM JUAN
Informe ejecutivo de ARBONA COLOM JUAN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 7
Empresas inactivas: 1
VINCULACIONES DE ARBONA COLOM JUAN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ARBONA COLOM JUAN
Empresa: HOTEL MAR BELL SL
Administrador Unico
- Arbona Colom Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2372 , F 19, S 8, H PM 6256, I/A 22 (24/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-166-07
Empresa: HOTEL MAR BELL SL
Apoderado Mancomunado
- Arbona Colom Antonio
- Arbona Colom Juan
- Puigserver Arbona Gregorio
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2372 , F 18, S 8, H PM 6256, I/A 21 (02/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-153-07
Empresa: HOTEL MAR BELL SL
Administrador Unico
- Arbona Colom Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2372 , F 17, S 8, H PM 6256, I/A 16 (08/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-90-07
Empresa: HOTEL MAR BELL SL
Administrador Solidario
- Arbona Colom Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2372 , F 16, S 8, H PM 6256, I/A 11 (09/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-226-07
Empresa: HOTEL MAR BELL SL
Administrador Solidario
- Arbona Colom Juan
- Puigserver Arbona Gregorio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2372 , F 16, S 8, H PM 6256, I/A 10 (09/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-226-07
Empresa: HOTEL MAR BELL SL
Consejero Delegado Mancomunado
- Arbona Colom Juan
- Puigserver Arbona Gregorio
Consejero
Presidente
- Arbona Colom Juan
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2372 , F 16, S 8, H PM 6256, I/A 10 (09/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-226-07
Empresa: CA'L BISBE SL
Apoderado
- Arbona Colom Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2107 , F 208, S 8, H PM 49477, I/A 4 (24/06/2009)
CVE: BORME-A-2009-125-07
Empresa: CA'L BISBE SL
Administrador Solidario
- Arbona Colom Antonio
- Arbona Colom Juan
- Arbona Colom Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2107 , F 208, S 8, H PM 49477, I/A 3 (24/06/2009)
CVE: BORME-A-2009-125-07
Empresa: HOTEL MAR BELL SL
Consejero Delegado Mancomunado
- Arbona Colom Juan
- Puigserver Arbona Gregorio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2372 , F 16, S 8, H PM 6256, I/A 9 (30/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-27-07
Empresa: HOTEL MAR BELL SA
Apoderado Mancomunado
- Arbona Colom Antonio
- Arbona Colom Juan
- Puigserver Arbona Gregorio
Consejero
Presidente
- Arbona Colom Juan
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1768 , F 224, S 8, H PM 6256, I/A 8 (29/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-27-07
Información de ARBONA COLOM JUAN
Mostramos los datos de ARBONA COLOM JUAN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ARBONA COLOM JUAN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos