ARBONA COLOM MIGUEL
Informe ejecutivo de ARBONA COLOM MIGUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE ARBONA COLOM MIGUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CA'L BISBE SL | Administrador Solidario | 24/06/2009 |
VINCULACIONES DE ARBONA COLOM MIGUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ARBONA COLOM MIGUEL
Empresa: AUTOCARES ARBOTOUR SL
Administrador Unico
- Arbona Colom Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1588 , F 31, S 8, H PM 3424, I/A 9 (26/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-146-07
Empresa: HOTEL MAR BELL SL
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2372 , F 16, S 8, H PM 6256, I/A 10 (09/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-226-07
Empresa: CA'L BISBE SL
Administrador Solidario
- Arbona Colom Antonio
- Arbona Colom Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2107 , F 208, S 8, H PM 49477, I/A 3 (24/06/2009)
CVE: BORME-A-2009-125-07
Empresa: CA'L BISBE SL
Administrador Solidario
- Arbona Colom Antonio
- Arbona Colom Juan
- Arbona Colom Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2107 , F 208, S 8, H PM 49477, I/A 3 (24/06/2009)
CVE: BORME-A-2009-125-07
Empresa: HOTEL MAR BELL SA
Apoderado Mancomunado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1768 , F 224, S 8, H PM 6256, I/A 8 (29/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-27-07
Información de ARBONA COLOM MIGUEL
Mostramos los datos de ARBONA COLOM MIGUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ARBONA COLOM MIGUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos