PATO BALLESTEROS JESUS
Informe ejecutivo de PATO BALLESTEROS JESUS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 11
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE PATO BALLESTEROS JESUS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INSTITUTO MUNICIPAL DE SUELO MOSTOLES SA | Secretario | 02/10/2015 | 13/09/2019 |
INSTITUTO MUNICIPAL DE SUELO MOSTOLES SA | Consejero | 02/10/2015 | 13/09/2019 |
INSTITUTO MUNICIPAL DE SUELO MOSTOLES SA | Presidente | 31/08/2011 | 02/10/2015 |
INSTITUTO MUNICIPAL DE SUELO MOSTOLES SA | Consejero Delegado | 31/08/2011 | 02/10/2015 |
INSTITUTO MUNICIPAL DE SUELO MOSTOLES SA | Consejero | 31/08/2011 | 02/10/2015 |
EMPRESA MUNICIPAL DE APARCAMIENTOS DE MOSTOLES SA | Presidente | 18/08/2011 | 15/06/2012 |
EMPRESA MUNICIPAL DE APARCAMIENTOS DE MOSTOLES SA | Consejero Delegado | 18/08/2011 | 15/06/2012 |
EMPRESA MUNICIPAL DE APARCAMIENTOS DE MOSTOLES SA | Consejero | 18/08/2011 | 15/06/2012 |
EMPRESA MUNICIPAL DE APARCAMIENTOS DE MOSTOLES SA | Apoderado | 19/08/2011 | 15/06/2012 |
MOSTOLES DESARROLLO PROMOCION ECONOMICA SA | Consejero | 11/10/2011 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE PATO BALLESTEROS JESUS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PATO BALLESTEROS JESUS
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
- Pato Ballesteros Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30477 , F 219, S 8, H M 179270, I/A 54 (13/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-181-28
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
Secretario
- Pato Ballesteros Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30477 , F 212, S 8, H M 179270, I/A 41 (02/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-195-28
Consejero Delegado
- Pato Ballesteros Jesus
Consejero
Presidente
- Pato Ballesteros Jesus
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30477 , F 212, S 8, H M 179270, I/A 41 (02/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-195-28
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19008 , F 137, S 8, H M 232580, I/A 28 (11/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-202-28
Consejero Delegado
- Pato Ballesteros Jesus
Consejero
Presidente
- Pato Ballesteros Jesus
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19223 , F 34, S 8, H M 179270, I/A 35 (31/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-179-28
Apoderado
- Gomez Gomez Francisco Javier
- Martinez Peral Federico Jose
- Pato Ballesteros Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20207 , F 147, S 8, H M 356975, I/A 9 (19/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-174-28
Consejero Delegado
- Pato Ballesteros Jesus
Consejero
Presidente
- Pato Ballesteros Jesus
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20207 , F 146, S 8, H M 356975, I/A 8 (18/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-168-28
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20207 , F 146, S 8, H M 356975, I/A 8 (18/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-168-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20207 , F 145, S 8, H M 356975, I/A 6 (21/08/2009)
CVE: BORME-A-2009-172-28
Información de PATO BALLESTEROS JESUS
Mostramos los datos de PATO BALLESTEROS JESUS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PATO BALLESTEROS JESUS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos