HEREDERO NEGREDO PALOMA
Informe ejecutivo de HEREDERO NEGREDO PALOMA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE HEREDERO NEGREDO PALOMA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INSTITUTO MUNICIPAL DE SUELO MOSTOLES SA | Consejero | 06/11/2018 | 13/09/2019 |
ZUMAIAKO KIROL PORTUA SA | Consejero | 20/04/2009 | 23/12/2010 |
VINCULACIONES DE HEREDERO NEGREDO PALOMA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE HEREDERO NEGREDO PALOMA
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30477 , F 219, S 8, H M 179270, I/A 54 (13/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-181-28
Consejero
- Heredero Negredo Paloma
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30477 , F 218, S 8, H M 179270, I/A 53 (06/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-218-28
Empresa: ZUMAIAKO KIROL PORTUA SA
Consejero
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1546, L 1546, F 76, S 8, H SS 10823, I/A 15 (23/12/2010)
CVE: BORME-A-2011-3-20
Empresa: ZUMAIAKO KIROL PORTUA SA
Consejero
- Agirrezabalaga Azanza Jon
- Aguirrezabalaga Alkorta Iñaki
- Arrizabalaga Olaizola Maria Eugenia
- Arruabarrena Elizalde Miren Mirari
- Betolaza San Miguel Jon Iñaki
- Elkoroiribe Zenikaonandia Mireia
- Etxaniz Osa Andoni
- Heredero Negredo Paloma
- Idoiaga Uribe Joseba Andoni
- Lopez De Guereñu Ansola Nuria
- Zalbidea Alvarez Ignacio
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1546, L 1546, F 75, S 8, H SS 10823, I/A 11 (20/04/2009)
CVE: BORME-A-2009-80-20
Empresa: ZUMAIAKO KIROL PORTUA SA
Consejero
- Aguirrezabalaga Azanza Jon
- Arrizabalaga Olaizola Maria Eugenia
- Arruabarrena Elizalde Miren Mirari
- Etxaniz Osa Andoni
- Garate Urcelay Guillermo
- Heredero Negredo Paloma
- Idoiaga Uribe Joseba Andoni
- Macazaga Castera Alberto
- Palomino Zubiaurre Iñigo
- Peña Quintela Ricardo
- Tapia Otaegui Maria-aranzazu
- Yeregui Sasiain Abel
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1546, L 1546, F 75, S 8, H SS 10823, I/A 11 (20/04/2009)
CVE: BORME-A-2009-80-20
Información de HEREDERO NEGREDO PALOMA
Mostramos los datos de HEREDERO NEGREDO PALOMA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de HEREDERO NEGREDO PALOMA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos