ORTEGA SANZ MIGUEL ANGEL
Informe ejecutivo de ORTEGA SANZ MIGUEL ANGEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE ORTEGA SANZ MIGUEL ANGEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MOSTOLES DESARROLLO PROMOCION ECONOMICA SA | Consejero | 25/08/2015 | 24/02/2020 |
MOSTOLES DESARROLLO PROMOCION ECONOMICA SA | Secretario | 25/08/2015 | 24/02/2020 |
MOSTOLES DESARROLLO PROMOCION ECONOMICA SA | Apoderado Mancomunado | 25/08/2015 | 24/02/2020 |
INSTITUTO MUNICIPAL DE SUELO MOSTOLES SA | Consejero | 27/10/2017 | 13/09/2019 |
VINCULACIONES DE ORTEGA SANZ MIGUEL ANGEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ORTEGA SANZ MIGUEL ANGEL
Apoderado Mancomunado
- Antolin Manzano Jessica
- Ortega Sanz Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19008 , F 146, S 8, H M 232580, I/A 44 (24/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-42-28
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
Secretario
- Ortega Sanz Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19008 , F 146, S 8, H M 232580, I/A 43 (24/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-42-28
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30477 , F 219, S 8, H M 179270, I/A 54 (13/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-181-28
Consejero
- Ortega Sanz Gabriel
- Ortega Sanz Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30477 , F 215, S 8, H M 179270, I/A 46 (27/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-211-28
Apoderado Mancomunado
- Antolin Manzano Jessica
- Ortega Sanz Miguel Angel
- Tomas Manzanares Blanca
Consejero Delegado Solidario
Gerente
Presidente
Secretario
- Ortega Sanz Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19008 , F 142, S 8, H M 232580, I/A 36 (25/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-170-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19008 , F 142, S 8, H M 232580, I/A 35 (25/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-170-28
Información de ORTEGA SANZ MIGUEL ANGEL
Mostramos los datos de ORTEGA SANZ MIGUEL ANGEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ORTEGA SANZ MIGUEL ANGEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos