EMPRESA MUNICIPAL DE APARCAMIENTOS DE MOSTOLES SA - EXTINGUIDA
Municipio Móstoles
Provincia Madrid
Razón Social EMPRESA MUNICIPAL DE APARCAMIENTOS DE MOSTOLES SA
CIF A83922054
Actividad Promoción inmobiliaria
Fecha de Constitución 02/04/2004
Órgano Administración Consejo de administración
Presidente Pato Ballesteros Jesus
Auditor ABALANCE AUDITORES SL
VINCULACIONES DE EMPRESA MUNICIPAL DE APARCAMIENTOS DE MOSTOLES SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE EMPRESA MUNICIPAL DE APARCAMIENTOS DE MOSTOLES SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ABALANCE AUDITORES SL | Auditor | 28/07/2011 | 15/06/2012 |
De Utrilla Palombi Alejandro | Consejero | 18/08/2011 | 15/06/2012 |
Fernandez Castello Aranzazu | Consejero | 18/08/2011 | 15/06/2012 |
Gil Hernandez Tomas | Consejero | 18/08/2011 | 15/06/2012 |
Gomez Gomez Francisco Javier | Secretario | 18/08/2011 | 15/06/2012 |
Gomez Gomez Francisco Javier | Consejero | 18/08/2011 | 15/06/2012 |
Gomez Gomez Francisco Javier | Apoderado | 19/08/2011 | 15/06/2012 |
Martinez Peral Federico Jose | Apoderado | 19/08/2011 | 15/06/2012 |
Pato Ballesteros Jesus | Presidente | 18/08/2011 | 15/06/2012 |
Pato Ballesteros Jesus | Consejero Delegado | 18/08/2011 | 15/06/2012 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE EMPRESA MUNICIPAL DE APARCAMIENTOS DE MOSTOLES SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20207 , F 148, S 8, H M 356975, I/A 10 (15/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-121-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20207 , F 148, S 8, H M 356975, I/A 10 (15/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-121-28
- SOCIEDAD ABSORBIDA; "EMPRESA MUNICIPAL DE APARCAMIENTOS DE MOSTOLES SA", CIF A-83922054, sociedad de nacionalidad española, de carácter municipal, con domicilio en Móstoles (Madrid), Plaza de España s/n, inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, al Tomo 20207, folio 141, hoja M-356975
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20207 , F 141, S 8, H M 356975, I/A 1M (20/12/2011)
CVE: BORME-A-2011-247-28
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2011)
CVE: BORME-B-2011-179-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20207 , F 147, S 8, H M 356975, I/A 9 (19/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-174-28
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20207 , F 146, S 8, H M 356975, I/A 8 (18/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-168-28
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20207 , F 146, S 8, H M 356975, I/A 8 (18/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-168-28
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20207 , F 146, S 8, H M 356975, I/A 7 (28/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-150-28
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2010)
CVE: BORME-B-2010-183-28
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/12/2009)
CVE: BORME-B-2009-248-28