MARTINEZ PERAL FEDERICO JOSE
Informe ejecutivo de MARTINEZ PERAL FEDERICO JOSE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE MARTINEZ PERAL FEDERICO JOSE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INSTITUTO MUNICIPAL DE SUELO MOSTOLES SA | Gerente | 26/07/2012 | 05/10/2015 |
INSTITUTO MUNICIPAL DE SUELO MOSTOLES SA | Apoderado | 26/07/2012 | 05/10/2015 |
EMPRESA MUNICIPAL DE APARCAMIENTOS DE MOSTOLES SA | Apoderado | 19/08/2011 | 15/06/2012 |
VINCULACIONES DE MARTINEZ PERAL FEDERICO JOSE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARTINEZ PERAL FEDERICO JOSE
Apoderado
- Martinez Peral Federico Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30477 , F 213, S 8, H M 179270, I/A 42 (05/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-196-28
Gerente
- Martinez Peral Federico Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30477 , F 213, S 8, H M 179270, I/A 42 (05/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-196-28
Apoderado
- Martinez Peral Federico Jose
Gerente
- Martinez Peral Federico Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19223 , F 38, S 8, H M 179270, I/A 37 (26/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-149-28
Apoderado
- Gomez Gomez Francisco Javier
- Martinez Peral Federico Jose
- Pato Ballesteros Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20207 , F 147, S 8, H M 356975, I/A 9 (19/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-174-28
Información de MARTINEZ PERAL FEDERICO JOSE
Mostramos los datos de MARTINEZ PERAL FEDERICO JOSE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARTINEZ PERAL FEDERICO JOSE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos