OLAGUENAGA DURANA JUAN ANTONIO
Informe ejecutivo de OLAGUENAGA DURANA JUAN ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE OLAGUENAGA DURANA JUAN ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MADERAS TORRESAR SA | Administrador Solidario | 24/07/2012 |
VINCULACIONES DE OLAGUENAGA DURANA JUAN ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE OLAGUENAGA DURANA JUAN ANTONIO
Empresa: MADERAS TORRESAR SA
Administrador Solidario
- Olaguenaga Durana Begoña
- Olaguenaga Durana Juan Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2194, L 1, F 46, S 8, H BI 26034, I/A 10 (09/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-114-48
Empresa: MADERAS TORRESAR SA
Administrador Solidario
- Olaguenaga Durana Begoña
- Olaguenaga Durana Juan Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2194, L 1, F 44, S 8, H BI 26034, I/A 7 (19/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-100-48
Empresa: ZUBIAUR ERAIKUNTZAK SA
Consejero
- Estivalles Otegi Joseba
- Goiri Illarramendi Pedro Maria
- Olaguenaga Durana Juan Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 642 , F 214, S 8, H BI 5115,A , I/ 24 (15/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-139-48
Empresa: MADERAS TORRESAR SA
Administrador Solidario
- Olaguenaga Durana Begoña
- Olaguenaga Durana Juan Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2194, L 1, F 44, S 8, H BI 26034, I/A 6 (24/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-149-48
Empresa: ZUBIAUR ERAIKUNTZAK SA
Apoderado
- Olaguenaga Durana Juan Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 642 , F 201, S 8, H BI 5115,A , I/ 19 (25/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-234-48
Empresa: ZUBIAUR ERAIKUNTZAK SA
Consejero
- Del Campo Rodriguez Luis
- Estivalles Otegi Joseba
- Goiri Illarramendi Pedro Maria
- Olaguenaga Durana Juan Antonio
- Urraza Aldaiturriaga Jose
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 642 , F 200, S 8, H BI 5115,A , I/ 18 (10/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-223-48
Empresa: ZUBIAUR ERAIKUNTZAK SA
Consejero
- Arbaiza Astondoa Pedro Luis
- Martin Rodriguez Francisco
- Olaguenaga Durana Juan Antonio
Presidente
- Olaguenaga Durana Juan Antonio
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 642 , F 200, S 8, H BI 5115,A , I/ 18 (10/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-223-48
Empresa: ZUBIAUR ERAIKUNTZAK SA
Apoderado
- Olaguenaga Durana Juan Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 642 , F 200, S 8, H BI 5115,A , I/ 17 (24/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-232-48
Empresa: ZUBIAUR ERAIKUNTZAK SA
Consejero
- Arbaiza Astondoa Pedro Luis
- Martin Rodriguez Francisco
- Olaguenaga Durana Juan Antonio
Presidente
- Olaguenaga Durana Juan Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 642 , F 200, S 8, H BI 5115,A , I/ 16 (10/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-35-48
Empresa: ZUBIAUR ERAIKUNTZAK SA
Consejero
- Arbaiza Astondoa Pedro Luis
- Martin Rodriguez Francisco
- Olaguenaga Durana Juan Antonio
Presidente
- Olaguenaga Durana Juan Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 642 , F 200, S 8, H BI 5115,A , I/ 16 (10/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-35-48
Información de OLAGUENAGA DURANA JUAN ANTONIO
Mostramos los datos de OLAGUENAGA DURANA JUAN ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de OLAGUENAGA DURANA JUAN ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos