OLAGUENAGA DURANA BEGOÑA
Informe ejecutivo de OLAGUENAGA DURANA BEGOÑA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE OLAGUENAGA DURANA BEGOÑA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MADERAS TORRESAR SA | Administrador Solidario | 24/07/2012 |
VINCULACIONES DE OLAGUENAGA DURANA BEGOÑA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE OLAGUENAGA DURANA BEGOÑA
Empresa: MADERAS TORRESAR SA
Administrador Solidario
- Olaguenaga Durana Begoña
- Olaguenaga Durana Juan Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2194, L 1, F 46, S 8, H BI 26034, I/A 10 (09/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-114-48
Empresa: TORREBASO SL
Consejero Delegado
Consejero
- Azpitarte Andrinua Josu
- Basterra Larizgoitia Francisco Javier
- MADERAS TORRESAR SA
- Olaguenaga Durana Begoña
Presidente
- Olaguenaga Durana Begoña
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5161 , F 68, S 8, H BI 57260, I/A 4 (08/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-34-48
Empresa: MADERAS TORRESAR SA
Administrador Solidario
- Olaguenaga Durana Begoña
- Olaguenaga Durana Juan Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2194, L 1, F 44, S 8, H BI 26034, I/A 7 (19/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-100-48
Empresa: MADERAS TORRESAR SA
Administrador Solidario
- Olaguenaga Durana Begoña
- Olaguenaga Durana Juan Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2194, L 1, F 44, S 8, H BI 26034, I/A 6 (24/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-149-48
Empresa: TORREBASO SL
Consejero Delegado Solidario
- Basterra Larizgoitia Francisco Javier
- Olaguenaga Durana Begoña
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5161 , F 65, S 8, H BI 57260, I/A 2 (08/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-58-48
Empresa: TORREBASO SL
Consejero Delegado Solidario
- Basterra Larizgoitia Francisco Javier
- Olaguenaga Durana Begoña
Consejero
- Azpitarte Andrinua Josu
- Basterra Larizgoitia Francisco Javier
- Olaguenaga Durana Begoña
Presidente
- Olaguenaga Durana Begoña
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5161 , F 62, S 8, H BI 57260, I/A 1 (29/09/2010)
CVE: BORME-A-2010-208-48
Información de OLAGUENAGA DURANA BEGOÑA
Mostramos los datos de OLAGUENAGA DURANA BEGOÑA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de OLAGUENAGA DURANA BEGOÑA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos