GOIRI ILLARRAMENDI PEDRO MARIA
Informe ejecutivo de GOIRI ILLARRAMENDI PEDRO MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE GOIRI ILLARRAMENDI PEDRO MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ZUBIAUR ERAIKUNTZAK SA | Apoderado | 31/10/2012 | 23/12/2014 |
ZUBIAUR ERAIKUNTZAK SA | Consejero | 10/11/2011 | 15/07/2014 |
VINCULACIONES DE GOIRI ILLARRAMENDI PEDRO MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GOIRI ILLARRAMENDI PEDRO MARIA
Empresa: ZUBIAUR ERAIKUNTZAK SA
Apoderado Mancomunado
Apoderado
- Goiri Illarramendi Pedro Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 642 , F 214, S 8, H BI 5115,A , I/ 25 (23/12/2014)
CVE: BORME-A-2015-2-48
Empresa: ZUBIAUR ERAIKUNTZAK SA
Consejero
- Estivalles Otegi Joseba
- Goiri Illarramendi Pedro Maria
- Olaguenaga Durana Juan Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 642 , F 214, S 8, H BI 5115,A , I/ 24 (15/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-139-48
Empresa: ZUBIAUR ERAIKUNTZAK SA
Apoderado
- Del Campo Rodriguez Luis
- Goiri Illarramendi Pedro Maria
- Urraza Aldayturriaga Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 642 , F 213, S 8, H BI 5115,A , I/ 22 (31/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-222-48
Empresa: ZUBIAUR ERAIKUNTZAK SA
Consejero
- Del Campo Rodriguez Luis
- Estivalles Otegi Joseba
- Goiri Illarramendi Pedro Maria
- Olaguenaga Durana Juan Antonio
- Urraza Aldaiturriaga Jose
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 642 , F 200, S 8, H BI 5115,A , I/ 18 (10/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-223-48
Información de GOIRI ILLARRAMENDI PEDRO MARIA
Mostramos los datos de GOIRI ILLARRAMENDI PEDRO MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GOIRI ILLARRAMENDI PEDRO MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos