URRAZA ALDAITURRIAGA JOSE
Informe ejecutivo de URRAZA ALDAITURRIAGA JOSE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE URRAZA ALDAITURRIAGA JOSE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ZUBIAUR ERAIKUNTZAK SA | Secretario | 10/11/2011 | 15/02/2018 |
ZUBIAUR ERAIKUNTZAK SA | Consejero | 10/11/2011 | 15/02/2018 |
ZUBIAUR ERAIKUNTZAK SA | Apoderado Mancomunado | 14/12/2011 | 31/10/2012 |
VINCULACIONES DE URRAZA ALDAITURRIAGA JOSE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE URRAZA ALDAITURRIAGA JOSE
Empresa: ZUBIAUR ERAIKUNTZAK SA
Apoderado Mancomunado
- Del Campo Rodriguez Luis
- Urraza Aldaiturriaga Jose
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 642 , F 213, S 8, H BI 5115,A , I/ 22 (31/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-222-48
Empresa: ZUBIAUR ERAIKUNTZAK SA
Apoderado Mancomunado
- Del Campo Rodriguez Luis
- Urraza Aldaiturriaga Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 642 , F 201, S 8, H BI 5115,A , I/ 20 (14/12/2011)
CVE: BORME-A-2011-243-48
Empresa: ZUBIAUR ERAIKUNTZAK SA
Consejero
- Del Campo Rodriguez Luis
- Estivalles Otegi Joseba
- Goiri Illarramendi Pedro Maria
- Olaguenaga Durana Juan Antonio
- Urraza Aldaiturriaga Jose
Presidente
Secretario
- Urraza Aldaiturriaga Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 642 , F 200, S 8, H BI 5115,A , I/ 18 (10/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-223-48
Información de URRAZA ALDAITURRIAGA JOSE
Mostramos los datos de URRAZA ALDAITURRIAGA JOSE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de URRAZA ALDAITURRIAGA JOSE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos