DEL CAMPO RODRIGUEZ LUIS
Informe ejecutivo de DEL CAMPO RODRIGUEZ LUIS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE DEL CAMPO RODRIGUEZ LUIS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ZUBIAUR ERAIKUNTZAK SA | Apoderado | 31/10/2012 | 29/08/2013 |
ZUBIAUR ERAIKUNTZAK SA | Presidente | 10/11/2011 | 29/08/2013 |
ZUBIAUR ERAIKUNTZAK SA | Consejero | 10/11/2011 | 29/08/2013 |
ZUBIAUR ERAIKUNTZAK SA | Apoderado Mancomunado | 14/12/2011 | 31/10/2012 |
ZUBIAUR ERAIKUNTZAK SA | Apoderado | 21/12/2011 | 31/10/2012 |
VINCULACIONES DE DEL CAMPO RODRIGUEZ LUIS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DEL CAMPO RODRIGUEZ LUIS
Empresa: ZUBIAUR ERAIKUNTZAK SA
Apoderado
- Del Campo Rodriguez Luis
- Urraza Aldayturriaga Jose
Consejero
- Del Campo Rodriguez Luis
- Urraza Aldayturriaga Jose
Presidente
- Del Campo Rodriguez Luis
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 642 , F 214, S 8, H BI 5115,A , I/ 23 (29/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-172-48
Empresa: ZUBIAUR ERAIKUNTZAK SA
Apoderado
- Del Campo Rodriguez Luis
- Goiri Illarramendi Pedro Maria
- Urraza Aldayturriaga Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 642 , F 213, S 8, H BI 5115,A , I/ 22 (31/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-222-48
Empresa: ZUBIAUR ERAIKUNTZAK SA
Apoderado Mancomunado
- Del Campo Rodriguez Luis
- Urraza Aldaiturriaga Jose
Apoderado
- Del Campo Rodriguez Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 642 , F 213, S 8, H BI 5115,A , I/ 22 (31/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-222-48
Empresa: ZUBIAUR ERAIKUNTZAK SA
Apoderado
- Del Campo Rodriguez Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 642 , F 201, S 8, H BI 5115,A , I/ 21 (21/12/2011)
CVE: BORME-A-2012-1-48
Empresa: ZUBIAUR ERAIKUNTZAK SA
Apoderado Mancomunado
- Del Campo Rodriguez Luis
- Urraza Aldaiturriaga Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 642 , F 201, S 8, H BI 5115,A , I/ 20 (14/12/2011)
CVE: BORME-A-2011-243-48
Empresa: ZUBIAUR ERAIKUNTZAK SA
Consejero
- Del Campo Rodriguez Luis
- Estivalles Otegi Joseba
- Goiri Illarramendi Pedro Maria
- Olaguenaga Durana Juan Antonio
- Urraza Aldaiturriaga Jose
Presidente
- Del Campo Rodriguez Luis
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 642 , F 200, S 8, H BI 5115,A , I/ 18 (10/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-223-48
Información de DEL CAMPO RODRIGUEZ LUIS
Mostramos los datos de DEL CAMPO RODRIGUEZ LUIS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DEL CAMPO RODRIGUEZ LUIS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos