NIEVES PEREZ LOZANO
Informe ejecutivo de NIEVES PEREZ LOZANO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 13
Empresas inactivas: 13
CARGOS DE NIEVES PEREZ LOZANO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
HERPLAN 99 INVERSIONS SICAV | Vicesecretario No Consejero | 18/02/2019 | 11/05/2021 |
TELNET INVERSIONES SICAV | Secretario | 05/04/2021 | |
BOYSEP INVESTMENT SICAV | Secretario | 31/03/2021 | |
TB SIGLO XXI INVERSIONES SICAV | Vicesecretario No Consejero | 23/03/2021 | |
SATIREV SICAV | Secretario No Consejero | 19/04/2012 | 15/02/2021 |
PUNTA GALEA INVERSIONES SICAV | Secretario | 21/05/2012 | 11/02/2021 |
CARTERA LD 78 SICAV | Secretario | 03/02/2016 | |
INVERSIONES JULGAB SA | Secretario | 30/09/2015 | |
INVERSIONES ALLENDELAGUA SA | Vicesecretario No Consejero | 10/05/2013 | |
HORIZON RETORNO SICAV | Vicesecretario No Consejero | 24/03/2011 | 19/10/2011 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE NIEVES PEREZ LOZANO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE NIEVES PEREZ LOZANO
Empresa: HERPLAN 99 INVERSIONS SICAV
Consejero
EntidDeposit
Secretario
Vicesecretario No Consejero
- Nieves Perez Lozano
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38571 , F 217, S 8, H M 232767, I/A 30 (11/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-92-28
Empresa: TELNET INVERSIONES SICAV
EntidDeposit
Secretario
- Nieves Perez Lozano
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22930 , F 220, S 8, H M 250206, I/A 31 (05/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-67-28
Empresa: BOYSEP INVESTMENT SICAV
Secretario
- Nieves Perez Lozano
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26215 , F 7, S 8, H M 238721, I/A 31 (31/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-66-28
Empresa: TB SIGLO XXI INVERSIONES SICAV
EntidDeposit
Secretario No Consejero
Vicesecretario No Consejero
- Nieves Perez Lozano
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23490 , F 207, S 8, H M 238388, I/A 34 (23/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-60-28
Empresa: SATIREV SICAV
Secretario No Consejero
- Nieves Perez Lozano
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38843 , F 1, S 8, H M 245632, I/A 43 (15/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-35-28
Empresa: PUNTA GALEA INVERSIONES SICAV
Secretario
- Nieves Perez Lozano
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25078 , F 135, S 8, H M 252480, I/A 38 (11/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-33-28
Empresa: HERPLAN 99 INVERSIONS SICAV
Vicesecretario No Consejero
- Nieves Perez Lozano
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14156 , F 104, S 8, H M 232767, I/A 28 (18/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-38-28
Empresa: CARTERA LD 78 SICAV
Secretario
- Nieves Perez Lozano
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14430 , F 169, S 8, H M 238525, I/A 28 (03/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-28-28
Empresa: INVERSIONES JULGAB SICAV
Consejero
Entidad Gestora
EntidDeposit
Secretario
- Nieves Perez Lozano
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14095 , F 215, S 8, H M 231557, I/A 31 (30/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-193-28
Empresa: INVERSIONES ALLENDELAGUA SA
Consejero Delegado
Entidad Gestora
Ent.Reg.Cont
EntidDeposit
Presidente
Secretario
Vicesecretario No Consejero
- Nieves Perez Lozano
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19186 , F 47, S 8, H M 335838, I/A 19 (10/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-93-28
VER MAS ACTOS
Información de NIEVES PEREZ LOZANO
Mostramos los datos de NIEVES PEREZ LOZANO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de NIEVES PEREZ LOZANO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos