PUNTA GALEA INVERSIONES SICAV - EXTINGUIDA
Razón Social PUNTA GALEA INVERSIONES SICAV
Nombres Anteriores
- INVERSIONES IC49 SICAV
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE PUNTA GALEA INVERSIONES SICAV
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE PUNTA GALEA INVERSIONES SICAV
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Bernat Escaler Edith | Secretario No Consejero | 11/05/2009 | 02/02/2023 |
BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES | EntidDeposit | 12/03/2021 | 02/02/2023 |
De Osma Gillet Ines | Consejero | 15/01/2014 | 02/02/2023 |
De Osma Gillet Leonor | Consejero | 15/01/2014 | 02/02/2023 |
De Osma Wakonigg Guillermo | Consejero | 02/12/2013 | 02/02/2023 |
De Osma Wakonigg Guillermo | Presidente | 02/12/2013 | 02/02/2023 |
De Osma Wakonigg Guillermo | Liquidador | 02/02/2023 | 02/02/2023 |
DELOITTE AUDITORES SL | Auditor | 17/09/2021 | 02/02/2023 |
Fernandez Miranda Vidal Alfonso | Secretario No Consejero | 11/02/2021 | 02/02/2023 |
Fernandez Miranda Vidal Alfonso | Apoderado | 03/05/2022 | 02/02/2023 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE PUNTA GALEA INVERSIONES SICAV
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25078 , F 136, S 8, H M 252480, I/A 43 (02/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-28-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25078 , F 136, S 8, H M 252480, I/A 43 (02/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-28-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25078 , F 136, S 8, H M 252480, I/A 43 (02/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-28-28
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25078 , F 136, S 8, H M 252480, I/A 43 (02/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-28-28
Entidad Gestora
Ent.Reg.Cont
EntidDeposit
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25078 , F 136, S 8, H M 252480, I/A 43 (02/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-28-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25078 , F 136, S 8, H M 252480, I/A 42 (03/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-88-28
- SE REVOCA EL AUDITOR DE CUENTAS " PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL " PARA LOS EJERCICIOS "2021 Y 2022".-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25078 , F 136, S 8, H M 252480, I/A 41 (17/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-185-28
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25078 , F 136, S 8, H M 252480, I/A 41 (17/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-185-28
- Otras modificaciones estatutarias: MODIFICACION DEL ARTICULO 1º DE LOS ESTATUTOS SOCIALES
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25078 , F 135, S 8, H M 252480, I/A 40 (12/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-54-28
EntidDeposit
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25078 , F 135, S 8, H M 252480, I/A 40 (12/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-54-28