TB SIGLO XXI INVERSIONES SICAV - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Emilio Vargas, 4
Código Postal 28043
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social TB SIGLO XXI INVERSIONES SICAV
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE TB SIGLO XXI INVERSIONES SICAV
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE TB SIGLO XXI INVERSIONES SICAV
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Abendivar Gamboa Cayetano | Consejero | 07/02/2019 | 21/12/2022 |
Abendivar Vitores Laura | Consejero | 29/07/2013 | 21/12/2022 |
Abendivar Vitores Laura | Consejero Delegado | 29/07/2013 | 21/12/2022 |
Abendivar Vitores Laura | Apoderado | 27/05/2011 | 21/12/2022 |
Abendivar Vitores Laura | Presidente | 07/02/2019 | 21/12/2022 |
Abendivar Vitores Laura | Liquidador | 21/12/2022 | 21/12/2022 |
Abendivar Vitores Sergio | Consejero | 07/02/2019 | 21/12/2022 |
Abendivar Vitores Sergio | Liquidador Suplente | 21/12/2022 | 21/12/2022 |
BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES | EntidDeposit | 23/03/2021 | 21/12/2022 |
DELOITTE AUDITORES SL | Auditor | 17/09/2021 | 21/12/2022 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE TB SIGLO XXI INVERSIONES SICAV
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23490 , F 209, S 8, H M 238388, I/A 37 (21/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-246-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23490 , F 209, S 8, H M 238388, I/A 37 (21/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-246-28
Liquidador Suplente
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23490 , F 209, S 8, H M 238388, I/A 37 (21/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-246-28
Auditor
Consejero Delegado
Entidad Gestora
Ent.Reg.Cont
EntidDeposit
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23490 , F 209, S 8, H M 238388, I/A 37 (21/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-246-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23490 , F 209, S 8, H M 238388, I/A 36 (10/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-93-28
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23490 , F 208, S 8, H M 238388, I/A 35 (17/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-185-28
- C/ EMILIO VARGAS 4 (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23490 , F 207, S 8, H M 238388, I/A 34 (23/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-60-28
EntidDeposit
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23490 , F 207, S 8, H M 238388, I/A 34 (23/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-60-28
EntidDeposit
Secretario No Consejero
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23490 , F 207, S 8, H M 238388, I/A 34 (23/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-60-28
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23490 , F 207, S 8, H M 238388, I/A 33 (04/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-238-28