HERPLAN 99 INVERSIONS SICAV - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Serrano, 71
Código Postal 28006
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social HERPLAN 99 INVERSIONS SICAV
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE HERPLAN 99 INVERSIONS SICAV
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE HERPLAN 99 INVERSIONS SICAV
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BGT AUDITORES SL | Auditor | 23/01/2009 | 27/03/2023 |
BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES | EntidDeposit | 11/05/2021 | 27/03/2023 |
CALMA ADVISORS SL | Auditor | 26/07/2010 | 27/03/2023 |
De Reina Amarillas Jose | Apoderado | 27/03/2023 | |
DELOITTE AUDITORES SL | Auditor | 11/09/2013 | 27/03/2023 |
Fernandez Miranda Vidal Alfonso | Vicesecretario No Consejero | 11/05/2021 | 27/03/2023 |
Fernandez Miranda Vidal Alfonso | Apoderado | 03/05/2022 | 27/03/2023 |
KPMG AUDITORES SL | Auditor | 18/10/2021 | 27/03/2023 |
Planas Feixo Jose | Consejero | 01/04/2022 | 27/03/2023 |
Planas Feixo Jose | Presidente | 01/04/2022 | 27/03/2023 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE HERPLAN 99 INVERSIONS SICAV
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38571 , F 220, S 8, H M 232767, I/A 34 (27/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-64-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38571 , F 220, S 8, H M 232767, I/A 34 (27/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-64-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38571 , F 220, S 8, H M 232767, I/A 34 (27/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-64-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38571 , F 220, S 8, H M 232767, I/A 34 (27/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-64-28
Auditor
Entidad Gestora
EntidDeposit
Presidente
Secretario
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38571 , F 220, S 8, H M 232767, I/A 34 (27/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-64-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38571 , F 219, S 8, H M 232767, I/A 33 (03/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-88-28
Consejero
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38571 , F 219, S 8, H M 232767, I/A 32 (01/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-69-28
Consejero
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38571 , F 219, S 8, H M 232767, I/A 32 (01/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-69-28
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38571 , F 219, S 8, H M 232767, I/A 31 (18/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-205-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38571 , F 219, S 8, H M 232767, I/A 31 (18/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-205-28