HORIZON RETORNO SICAV - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Serrano, 71
Código Postal 28006
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social HORIZON RETORNO SICAV
VINCULACIONES DE HORIZON RETORNO SICAV
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE HORIZON RETORNO SICAV
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Alvarez-ossorio Speith Carlos Sacha | Consejero | 19/10/2011 | |
AURIGA GLOBAL INVESTORS SOCIEDAD DE VALORES SA | Entidad Gestora | 16/05/2011 | 19/10/2011 |
BANCO DE SABADELL SA | EntidDeposit | 16/05/2011 | 19/10/2011 |
Guerrero Burgos Y Pereiro Juan | Secretario | 19/10/2011 | |
HORIZON CAPITAL SL | Presidente | 19/10/2011 | |
HORIZON CAPITAL SL | Consejero | 19/10/2011 | |
Nieves Perez Lozano | Vicesecretario No Consejero | 24/03/2011 | 19/10/2011 |
Sociedad De Gestion De Los Sistemas De Registro Co | Ent.Reg.Cont | 19/10/2011 | |
URQUIJO GESTION SA SGIIC | Entidad Gestora | 16/05/2011 | 19/10/2011 |
Urquijo Rubio Luis Ignacio | Consejero | 19/10/2011 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE HORIZON RETORNO SICAV
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23169 , F 185, S 8, H M 415235, I/A 15 (19/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-207-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23169 , F 185, S 8, H M 415235, I/A 15 (19/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-207-28
Entidad Gestora
Ent.Reg.Cont
EntidDeposit
Presidente
Representante
Secretario
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23169 , F 185, S 8, H M 415235, I/A 15 (19/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-207-28
Entidad Gestora
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23169 , F 185, S 8, H M 415235, I/A 14 (16/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-100-28
- C/ SERRANO, 71 (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23169 , F 184, S 8, H M 415235, I/A 13 (16/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-100-28
Entidad Gestora
EntidDeposit
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23169 , F 184, S 8, H M 415235, I/A 13 (16/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-100-28
Entidad Gestora
EntidDeposit
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23169 , F 184, S 8, H M 415235, I/A 13 (16/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-100-28
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23169 , F 184, S 8, H M 415235, I/A 12 (24/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-65-28
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23169 , F 184, S 8, H M 415235, I/A 11 (16/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-40-28
Consejero
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23169 , F 184, S 8, H M 415235, I/A 11 (16/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-40-28