URQUIJO EULATE JUAN IGNACIO
Informe ejecutivo de URQUIJO EULATE JUAN IGNACIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE URQUIJO EULATE JUAN IGNACIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
HORIZON CAPITAL SL | Presidente | 09/03/2011 | |
HORIZON CAPITAL SL | Consejero | 09/03/2011 | |
HORIZON RETORNO SICAV | Representante | 16/02/2011 | |
HORIZON RETORNO SICAV | Consejero | 16/02/2011 | |
LA MUZA INVERSIONES SICAV | Consejero Delegado | 07/01/2011 | |
LA MUZA INVERSIONES SICAV | Consejero | 07/01/2011 |
VINCULACIONES DE URQUIJO EULATE JUAN IGNACIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE URQUIJO EULATE JUAN IGNACIO
Empresa: HORIZON CAPITAL SL
Consejero
- Aguinaga Churruca Diego Maria
- Urquijo Eulate Juan Ignacio
Presidente
- Urquijo Eulate Juan Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22858 , F 66, S 8, H M 409249, I/A 6 (09/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-55-28
Empresa: HORIZON RETORNO SICAV
Consejero
- Urquijo Eulate Juan Ignacio
Representante
- Urquijo Eulate Juan Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23169 , F 184, S 8, H M 415235, I/A 11 (16/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-40-28
Empresa: LA MUZA INVERSIONES SICAV
Consejero Delegado
- Urquijo Eulate Juan Ignacio
Consejero
- Urquijo Eulate Juan Ignacio
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13729 , F 56, S 8, H M 223956, I/A 25 (07/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-12-28
Información de URQUIJO EULATE JUAN IGNACIO
Mostramos los datos de URQUIJO EULATE JUAN IGNACIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de URQUIJO EULATE JUAN IGNACIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos