MELIAN MONZON JOSE MANUEL
Informe ejecutivo de MELIAN MONZON JOSE MANUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE MELIAN MONZON JOSE MANUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
APARTAMENTOS CASAS PEPE SA | Vicesecretario No Consejero | 06/09/2023 | |
INSULAR CANARIAS DE BEBIDAS SA | Administrador Unico | 03/03/2009 |
VINCULACIONES DE MELIAN MONZON JOSE MANUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MELIAN MONZON JOSE MANUEL
Empresa: INSULAR CANARIAS DE BEBIDAS SA
Administrador Unico
- Melian Monzon Jose Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H GC 18952, I/A 69 (12/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-159-35
Empresa: APARTAMENTOS CASAS PEPE SA
Consejero
Secretario
Vicesecretario No Consejero
- Melian Monzon Jose Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2259 , F 199, S 8, H GC 8836, I/A 19 (06/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-175-35
Empresa: INSULAR CANARIAS DE BEBIDAS SA
Administrador Unico
- Melian Monzon Jose Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2217 , F 97, S 8, H GC 18952, I/A 56 (09/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-160-35
Empresa: IDE CANARIAS SA
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
Presidente
Secretario No Consejero
- Melian Monzon Jose Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1366 , F 104, S 8, H GC 4320, I/A 30 (23/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-126-35
Empresa: INSULAR CANARIAS DE BEBIDAS SA
Administrador Unico
- Melian Monzon Jose Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2061 , F 202, S 8, H GC 18952, I/A 50 (04/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-152-35
Empresa: BEBUSCH SA
Apoderado
- Fontes Migallon Ines
- Melian Monzon Jose Manuel
- Sanchez Weickgenannt Christina
- Vindel Minguela Cecilia
- Weimann Gomez Monica
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11308 , F 108, S 8, H M 177702, I/A 6 (25/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-84-28
Empresa: IDE CANARIAS SA
Consejero Delegado Mancomunado
Presidente
Secretario No Consejero
- Melian Monzon Jose Manuel
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1366 , F 103, S 8, H GC 4320, I/A 28º (12/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-74-35
Empresa: CRUISE YACHTS OF SPAIN SL
Liquidador
- Melian Monzon Jose Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1738 , F 27, S 8, H GC 34038, I/A 2 (23/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-21-35
Empresa: CRUISE YACHTS OF SPAIN SL
Administrador Unico
- Melian Monzon Jose Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1738 , F 27, S 8, H GC 34038, I/A 2 (23/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-21-35
Empresa: INSULAR CANARIAS DE BEBIDAS SA
Administrador Unico
- Melian Monzon Jose Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1686 , F 163, S 8, H GC 18952, I/A 36 (03/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-53-35
Información de MELIAN MONZON JOSE MANUEL
Mostramos los datos de MELIAN MONZON JOSE MANUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MELIAN MONZON JOSE MANUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos