LOKIEC FREDI
Informe ejecutivo de LOKIEC FREDI
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE LOKIEC FREDI
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
IDE CANARIAS SA | Consejero | 12/04/2013 | 15/01/2015 |
IDE CANARIAS SA | Consejero Delegado Mancomunado | 12/04/2013 | 15/01/2015 |
IDE CANARIAS SA | Consejero Delegado Mancomunado | 22/09/2011 | 12/04/2013 |
VINCULACIONES DE LOKIEC FREDI
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LOKIEC FREDI
Empresa: IDE CANARIAS SA
Consejero Delegado Mancomunado
- Goldstein Moshe
- Lokiec Fredi
Consejero
- Goldstein Moshe
- Lokiec Fredi
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1366 , F 104, S 8, H GC 4320, I/A 29 (15/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-16-35
Empresa: IDE CANARIAS SA
Consejero Delegado Mancomunado
- Felber Avshalom Halevi
- Goldstein Moshe
- Lokiec Fredi
Consejero
- Felber Avshalom Halevi
- Goldstein Moshe
- Lokiec Fredi
Presidente
Secretario No Consejero
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1366 , F 103, S 8, H GC 4320, I/A 28º (12/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-74-35
Empresa: IDE CANARIAS SA
Consejero Delegado Mancomunado
- Lokiec Fredi
Consejero
- Felber Avshalom Halevi
- Goldstein Moshe
- Lokiec Fredi
Presidente
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1366 , F 103, S 8, H GC 4320, I/A 28º (12/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-74-35
Empresa: IDE CANARIAS SA
Consejero Delegado Mancomunado
- Felber Avshalom Halevi
- Goldstein Moshe
- Lokiec Fredi
- Perr Mordechai
- Zohar Gal
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1366 , F 103, S 8, H GC 4320, I/A 26 (22/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-189-35
Información de LOKIEC FREDI
Mostramos los datos de LOKIEC FREDI que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LOKIEC FREDI, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos