IDE CANARIAS SA - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Triana, 19
Código Postal 35002
Municipio Las Palmas de Gran Canaria
Provincia Las Palmas
Razón Social IDE CANARIAS SA
CIF A35087105
Actividad Comercio al por mayor de otra maquinaria y equipo
Órgano Administración Administrador único
Propietario Ide Technologies Ltd
VINCULACIONES DE IDE CANARIAS SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE IDE CANARIAS SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Ide Technologies Ltd | Socio Unico | 29/11/2011 | 28/09/2021 |
Pinchusowicz Mazy | Administrador Unico | 23/06/2017 | 28/09/2021 |
Pinchusowicz Mazy | Liquidador | 28/09/2021 | 28/09/2021 |
Felber Avshalom Halevi | Consejero Delegado Mancomunado | 22/09/2011 | 23/06/2017 |
Felber Avshalom Halevi | Presidente | 12/04/2013 | 23/06/2017 |
Felber Avshalom Halevi | Consejero | 12/04/2013 | 23/06/2017 |
Felber Avshalom Halevi | Consejero Delegado Mancomunado | 12/04/2013 | 23/06/2017 |
Melian Monzon Jose Manuel | Secretario No Consejero | 12/04/2013 | 23/06/2017 |
Perr Mordechai | Consejero Delegado Mancomunado | 22/09/2011 | 23/06/2017 |
Perr Mordechai | Consejero | 22/09/2011 | 23/06/2017 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE IDE CANARIAS SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1366 , F 104, S 8, H GC 4320, I/A 31 (28/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-192-35
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1366 , F 104, S 8, H GC 4320, I/A 31 (28/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-192-35
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1366 , F 104, S 8, H GC 4320, I/A 31 (28/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-192-35
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1366 , F 104, S 8, H GC 4320, I/A 31 (28/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-192-35
- Se derogan y quedan sin contenido los artículos 20, 21 y 24.Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1366 , F 104, S 8, H GC 4320, I/A 30 (23/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-126-35
- Otras modificaciones estatutarias: 19. Referente a la forma adoptada por el órgano de Administración. 22. Referente a las funciones del Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1366 , F 104, S 8, H GC 4320, I/A 30 (23/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-126-35
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1366 , F 104, S 8, H GC 4320, I/A 30 (23/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-126-35
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1366 , F 104, S 8, H GC 4320, I/A 30 (23/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-126-35
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1366 , F 104, S 8, H GC 4320, I/A 29 (15/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-16-35
Consejero Delegado Mancomunado
Presidente
Secretario No Consejero
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1366 , F 103, S 8, H GC 4320, I/A 28º (12/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-74-35