CONTINUA GESELLSCHAFT MIT BESCHRANKTER HAFTUNG
Informe ejecutivo de CONTINUA GESELLSCHAFT MIT BESCHRANKTER HAFTUNG
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE CONTINUA GESELLSCHAFT MIT BESCHRANKTER HAFTUNG
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
APARTAMENTOS CASAS PEPE SA | Presidente | 06/09/2023 | |
APARTAMENTOS CASAS PEPE SA | Consejero | 20/02/2018 |
VINCULACIONES DE CONTINUA GESELLSCHAFT MIT BESCHRANKTER HAFTUNG
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CONTINUA GESELLSCHAFT MIT BESCHRANKTER HAFTUNG
Empresa: APARTAMENTOS CASAS PEPE SA
Consejero
- Continua Gesellschaft Mit Beschrankter Haftung
- Jost Edeltraud
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2259 , F 199, S 8, H GC 8836, I/A 19 (06/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-175-35
Empresa: APARTAMENTOS CASAS PEPE SA
Consejero
Presidente
- Continua Gesellschaft Mit Beschrankter Haftung
Secretario
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2259 , F 199, S 8, H GC 8836, I/A 19 (06/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-175-35
Empresa: APARTAMENTOS CASAS PEPE SA
Consejero
Consejero Suplente
Presidente
Secretario
- Continua Gesellschaft Mit Beschrankter Haftung
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2259 , F 199, S 8, H GC 8836, I/A 19 (06/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-175-35
Empresa: APARTAMENTOS CASAS PEPE SA
Consejero
- Continua Gesellschaft Mit Beschrankter Haftung
- Jost Edeltraud
- Knoblauch Heinz Albert
Consejero Suplente
Presidente
Secretario
- Continua Gesellschaft Mit Beschrankter Haftung
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1109 , F 200, S 8, H GC 8836, I/A 16 (20/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-43-35
Empresa: APARTAMENTOS CASAS PEPE SA
Consejero Delegado
Consejero
- Continua Gesellschaft Mit Beschrankter Haftung
- Jost Edeltraud
- Knoblauch Heinz Albert
Presidente
Secretario
- Continua Gesellschaft Mit Beschrankter Haftung
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1109 , F 200, S 8, H GC 8836, I/A 16 (20/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-43-35
Empresa: APARTAMENTOS CASAS PEPE SA
Consejero Delegado
Consejero
- Continua Gesellschaft Mit Beschrankter Haftung
- Knoblauch Heinz Albert
- Mack Bernadette
Presidente
Secretario
- Continua Gesellschaft Mit Beschrankter Haftung
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1109 , F 108, S 8, H GC 8836, I/A 13 (12/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-222-35
Empresa: APARTAMENTOS CASAS PEPE SA
Consejero Delegado
Consejero
- Continua Gesellschaft Mit Beschrankter Haftung
- Knoblauch Heinz Albert
- Mack Bernadette
Presidente
Secretario
- Continua Gesellschaft Mit Beschrankter Haftung
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1109 , F 108, S 8, H GC 8836, I/A 13 (12/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-222-35
Empresa: APARTAMENTOS CASAS PEPE SA
Consejero
- Continua Gesellschaft Mit Beschrankter Haftung
- Knoblauch Karl Heinz
- Mack Bernadette
Presidente
Secretario
- Continua Gesellschaft Mit Beschrankter Haftung
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1109 , F 108, S 8, H GC 8836, I/A 11 (13/02/2009)
CVE: BORME-A-2009-41-35
Información de CONTINUA GESELLSCHAFT MIT BESCHRANKTER HAFTUNG
Mostramos los datos de CONTINUA GESELLSCHAFT MIT BESCHRANKTER HAFTUNG que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CONTINUA GESELLSCHAFT MIT BESCHRANKTER HAFTUNG, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos