KNOBLAUCH HEINZ ALBERT
Informe ejecutivo de KNOBLAUCH HEINZ ALBERT
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE KNOBLAUCH HEINZ ALBERT
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
APARTAMENTOS CASAS PEPE SA | Consejero | 20/02/2018 | 06/09/2023 |
APARTAMENTOS CASAS PEPE SA | Presidente | 20/02/2018 | 06/09/2023 |
APARTAMENTOS CASAS PEPE SA | Presidente | 12/02/2016 | 20/02/2018 |
APARTAMENTOS CASAS PEPE SA | Consejero Delegado | 12/11/2013 | 20/02/2018 |
APARTAMENTOS CASAS PEPE SA | Consejero | 12/11/2013 | 20/02/2018 |
APARTAMENTOS CASAS PEPE SA | Vicepresidente | 12/11/2013 | 12/02/2016 |
VINCULACIONES DE KNOBLAUCH HEINZ ALBERT
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE KNOBLAUCH HEINZ ALBERT
Empresa: APARTAMENTOS CASAS PEPE SA
Consejero
- Knoblauch Heinz Albert
Consejero Suplente
Presidente
- Knoblauch Heinz Albert
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2259 , F 199, S 8, H GC 8836, I/A 19 (06/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-175-35
Empresa: APARTAMENTOS CASAS PEPE SA
Consejero
- Continua Gesellschaft Mit Beschrankter Haftung
- Jost Edeltraud
- Knoblauch Heinz Albert
Consejero Suplente
Presidente
- Knoblauch Heinz Albert
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1109 , F 200, S 8, H GC 8836, I/A 16 (20/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-43-35
Empresa: APARTAMENTOS CASAS PEPE SA
Consejero Delegado
- Knoblauch Heinz Albert
Consejero
- Continua Gesellschaft Mit Beschrankter Haftung
- Jost Edeltraud
- Knoblauch Heinz Albert
Presidente
- Knoblauch Heinz Albert
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1109 , F 200, S 8, H GC 8836, I/A 16 (20/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-43-35
Empresa: APARTAMENTOS CASAS PEPE SA
Consejero
Presidente
- Knoblauch Heinz Albert
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1109 , F 108, S 8, H GC 8836, I/A 14 (12/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-38-35
Empresa: APARTAMENTOS CASAS PEPE SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1109 , F 108, S 8, H GC 8836, I/A 14 (12/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-38-35
Empresa: APARTAMENTOS CASAS PEPE SA
Consejero Delegado
- Knoblauch Heinz Albert
Consejero
- Continua Gesellschaft Mit Beschrankter Haftung
- Knoblauch Heinz Albert
- Mack Bernadette
Presidente
Vicepresidente
- Knoblauch Heinz Albert
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1109 , F 108, S 8, H GC 8836, I/A 13 (12/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-222-35
Empresa: APARTAMENTOS CASAS PEPE SA
Consejero Delegado
- Knoblauch Heinz Albert
Consejero
- Continua Gesellschaft Mit Beschrankter Haftung
- Knoblauch Heinz Albert
- Mack Bernadette
Presidente
Vicepresidente
- Knoblauch Heinz Albert
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1109 , F 108, S 8, H GC 8836, I/A 13 (12/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-222-35
Información de KNOBLAUCH HEINZ ALBERT
Mostramos los datos de KNOBLAUCH HEINZ ALBERT que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de KNOBLAUCH HEINZ ALBERT, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos