MACK BERNADETTE
Informe ejecutivo de MACK BERNADETTE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE MACK BERNADETTE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
APARTAMENTOS CASAS PEPE SA | Apoderado Solidario | 06/09/2023 | |
APARTAMENTOS CASAS PEPE SA | Presidente | 12/11/2013 | 12/02/2016 |
APARTAMENTOS CASAS PEPE SA | Consejero | 12/11/2013 | 12/02/2016 |
APARTAMENTOS CASAS PEPE SA | Presidente | 13/02/2009 | 12/11/2013 |
APARTAMENTOS CASAS PEPE SA | Consejero | 13/02/2009 | 12/11/2013 |
VINCULACIONES DE MACK BERNADETTE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MACK BERNADETTE
Empresa: APARTAMENTOS CASAS PEPE SA
Apoderado Solidario
- Mack Bernadette
- Mack Bernadette
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2259 , F 199, S 8, H GC 8836, I/A 19 (06/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-175-35
Empresa: APARTAMENTOS CASAS PEPE SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1109 , F 108, S 8, H GC 8836, I/A 14 (12/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-38-35
Empresa: APARTAMENTOS CASAS PEPE SA
Consejero Delegado
Consejero
- Continua Gesellschaft Mit Beschrankter Haftung
- Knoblauch Heinz Albert
- Mack Bernadette
Presidente
- Mack Bernadette
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1109 , F 108, S 8, H GC 8836, I/A 13 (12/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-222-35
Empresa: APARTAMENTOS CASAS PEPE SA
Consejero Delegado
Consejero
- Continua Gesellschaft Mit Beschrankter Haftung
- Knoblauch Heinz Albert
- Mack Bernadette
Presidente
- Mack Bernadette
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1109 , F 108, S 8, H GC 8836, I/A 13 (12/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-222-35
Empresa: APARTAMENTOS CASAS PEPE SA
Consejero
- Continua Gesellschaft Mit Beschrankter Haftung
- Knoblauch Karl Heinz
- Mack Bernadette
Presidente
- Mack Bernadette
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1109 , F 108, S 8, H GC 8836, I/A 11 (13/02/2009)
CVE: BORME-A-2009-41-35
Información de MACK BERNADETTE
Mostramos los datos de MACK BERNADETTE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MACK BERNADETTE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos