VINDEL MINGUELA CECILIA
Informe ejecutivo de VINDEL MINGUELA CECILIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 52
Empresas inactivas: 47
CARGOS DE VINDEL MINGUELA CECILIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CERETANIA DE INVERSIONES SICAV | Secretario No Consejero | 30/03/2015 |
VINCULACIONES DE VINDEL MINGUELA CECILIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VINDEL MINGUELA CECILIA
Empresa: SUJA 12 SICAV
Secretario No Consejero
- Vindel Minguela Cecilia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25253 , F 123, S 8, H M 262635, I/A 35 (24/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-42-28
Empresa: E-ONE GLOBALINVEST SICAV
Consejero Delegado
Consejero
Secretario No Consejero
Vicesecretario No Consejero
- Vindel Minguela Cecilia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35514 , F 178, S 8, H M 638333, I/A 5 (17/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-37-28
Empresa: TR3INVER INVERSIONES SICAV
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario No Consejero
- Vindel Minguela Cecilia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31274 , F 136, S 8, H M 562973, I/A 10 (22/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-209-28
Empresa: AENIGMA XI SICAV
Secretario No Consejero
- Vindel Minguela Cecilia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35860 , F 22, S 8, H M 644299, I/A 8 (14/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-202-28
Empresa: SALMON MUNDI CAPITAL SICAV
Secretario No Consejero
- Vindel Minguela Cecilia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24106 , F 12, S 8, H M 433135, I/A 17 (30/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-106-28
Empresa: VERSEN GLOBAL VALUE SICAV
Secretario No Consejero
- Vindel Minguela Cecilia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33210 , F 5, S 8, H M 597625, I/A 6 (21/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-99-28
Empresa: INVERSIONES VARIBOSA SICAV
Secretario
- Vindel Minguela Cecilia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32662 , F 6, S 8, H M 587941, I/A 8 (22/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-81-28
Empresa: OMBU INVERSIONES SICAV
Consejero
Presidente
Secretario No Consejero
- Vindel Minguela Cecilia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34814 , F 171, S 8, H M 237903, I/A 40 (10/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-75-28
Empresa: CIMA GLOBAL VALUE SICAV
Secretario No Consejero
- Vindel Minguela Cecilia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32365 , F 85, S 8, H M 582611, I/A 10 (29/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-67-28
Empresa: FACETA INVEST SICAV
Secretario No Consejero
- Vindel Minguela Cecilia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29486 , F 19, S 8, H M 277096, I/A 28 (28/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-66-28
VER MAS ACTOS
Información de VINDEL MINGUELA CECILIA
Mostramos los datos de VINDEL MINGUELA CECILIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VINDEL MINGUELA CECILIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos