VERSEN GLOBAL VALUE SICAV - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Serrano, 37
Código Postal 28001
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social VERSEN GLOBAL VALUE SICAV
Capital Social 2400000.0 Euros
Fecha de Constitución 24/02/2015
Órgano Administración Consejo de administración
Auditor DELOITTE AUDITORES SL
VINCULACIONES DE VERSEN GLOBAL VALUE SICAV
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE VERSEN GLOBAL VALUE SICAV
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ANDBANK WEALTH MANAGEMENT SGIIC SA | Entidad Gestora | 24/02/2015 | 27/12/2021 |
BANCO INVERSIS SA | EntidDeposit | 24/02/2015 | 27/12/2021 |
DELOITTE AUDITORES SL | Auditor | 04/09/2018 | 27/12/2021 |
KPMG AUDITORES SL | Auditor | 24/02/2015 | 27/12/2021 |
Masaveu Herrero Jose | Consejero | 24/02/2015 | 27/12/2021 |
Miranda Fournier Alejandro | Consejero Delegado | 24/02/2015 | 27/12/2021 |
Miranda Fournier Alejandro | Consejero | 24/02/2015 | 27/12/2021 |
Miranda Fournier Alejandro | Presidente | 24/02/2015 | 27/12/2021 |
Nieto Gimenez- Montesinos Guillermo | Consejero | 18/05/2021 | 27/12/2021 |
Ochoa Arizu Cristina | Vicesecretario No Consejero | 24/02/2015 | 27/12/2021 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE VERSEN GLOBAL VALUE SICAV
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33210 , F 6, S 8, H M 597625, I/A 9 (27/12/2021)
CVE: BORME-A-2022-1-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33210 , F 6, S 8, H M 597625, I/A 9 (27/12/2021)
CVE: BORME-A-2022-1-28
Consejero Delegado
Entidad Gestora
Ent.Reg.Cont
EntidDeposit
Presidente
Secretario No Consejero
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33210 , F 6, S 8, H M 597625, I/A 9 (27/12/2021)
CVE: BORME-A-2022-1-28
- Con fecha 1 DE JULIO DE 2021, ha quedado inserto en la página web corporativa de la Sociedad Gestora "www.andbank.es/wealthmanagement", el Proyecto Común de Fusión de fecha 21 de mayo de 2021 de "VERSEN GLOBAL VALUE SICAV SA" (la "IIC Absorbida) y "SALMON MUNDI CAPITAL SICAV SA" (ICC Absorbente) extendiéndose la nota a que se refiere el Artículo 32 LME
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33210 , F 16, S 8, H M 597625, I/A 1/M (14/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-138-28
- Ratificar el nombramiento de DON GUILLERMO NIETO GIMENEZ-MONTESINOS, como CONSEJERO de la Compañía, por el periodo estatutario de 6 años, el cual fue designado Consejero por el sistema de cooptación
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33210 , F 6, S 8, H M 597625, I/A 8 (14/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-138-28
Consejero Delegado
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33210 , F 6, S 8, H M 597625, I/A 8 (14/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-138-28
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33210 , F 5, S 8, H M 597625, I/A 7 (18/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-97-28
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33210 , F 5, S 8, H M 597625, I/A 7 (18/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-97-28
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33210 , F 5, S 8, H M 597625, I/A 6 (21/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-99-28
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33210 , F 5, S 8, H M 597625, I/A 6 (21/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-99-28