E-ONE GLOBALINVEST SICAV - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Serrano, 37
Código Postal 28001
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social E-ONE GLOBALINVEST SICAV
Página Web convocatoria de la junta en la pagina web de la sociedad gestora
Nombres Anteriores
- NORFEU RENTA 24 SICAV
Órgano Administración Consejo de administración
Auditor DELOITTE AUDITORES SL
VINCULACIONES DE E-ONE GLOBALINVEST SICAV
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE E-ONE GLOBALINVEST SICAV
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Alguacil Ranz Jesus | Consejero | 18/11/2015 | 28/10/2020 |
ANDBANK WEALTH MANAGEMENT SGIIC SA | Entidad Gestora | 21/09/2017 | 28/10/2020 |
BANCO INVERSIS SA | EntidDeposit | 21/09/2017 | 28/10/2020 |
Castelltort Casellas Antonio | Consejero | 17/02/2020 | 28/10/2020 |
Castelltort Casellas Antonio | Liquidador Solidario | 28/10/2020 | 28/10/2020 |
DELOITTE AUDITORES SL | Auditor | 10/12/2018 | 28/10/2020 |
Gelonch Viladegut Joan Francesc | Secretario | 17/02/2020 | 28/10/2020 |
Gelonch Viladegut Joan Francesc | Consejero | 17/02/2020 | 28/10/2020 |
Gelonch Viladegut Joan Francesc | Secretario | 28/10/2020 | |
Gelonch Viladegut Joan Francesc | Liquidador Solidario | 28/10/2020 | 28/10/2020 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE E-ONE GLOBALINVEST SICAV
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35514 , F 179, S 8, H M 638333, I/A 6 (28/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-214-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35514 , F 179, S 8, H M 638333, I/A 6 (28/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-214-28
Liquidador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35514 , F 179, S 8, H M 638333, I/A 6 (28/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-214-28
Entidad Gestora
Ent.Reg.Cont
EntidDeposit
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35514 , F 179, S 8, H M 638333, I/A 6 (28/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-214-28
- Dada de baja del Registro de Sociedades de Inversión de Capital Variable a E-ONE GLOBALINVEST, SICAV, S.A., (EN LIQUIDACION) en el que figuraba inscrita con el número 2393, por Resolución del Presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores adoptada el 2 de octubre de 2020
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35514 , F 160, S 8, H M 638333, I/A 1M (19/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-207-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35514 , F 178, S 8, H M 638333, I/A 5 (17/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-37-28
Consejero Delegado
Consejero
Secretario No Consejero
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35514 , F 178, S 8, H M 638333, I/A 5 (17/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-37-28
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35514 , F 178, S 8, H M 638333, I/A 4 (10/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-240-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35514 , F 178, S 8, H M 638333, I/A 4 (10/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-240-28
- C/ SERRANO 37 (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35514 , F 178, S 8, H M 638333, I/A 3 (26/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-25-28