LAURIE K STEWART
Informe ejecutivo de LAURIE K STEWART
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 5
CARGOS DE LAURIE K STEWART
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AIR PRODUCTS IBERICA SL | Apoderado | 28/05/2013 | |
AIR PRODUCTS SERVICES EUROPE SA | Apoderado | 25/06/2009 |
VINCULACIONES DE LAURIE K STEWART
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LAURIE K STEWART
Empresa: AIR PRODUCTS INVESTMENTS ESPAÑA SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado
- Antonio Pedro Viana Dias
- Cordoba Ruiz Laura
- Cruells Piñol Jordi
- Fabien Benoit Delaume
- Garcia Mora Amaia
- George Gerard Bitto
- Gregory Earl Weigard
- Huelin Trillo Jose Antonio
- Huelin Trillo Jose Antonio
- Joy Cathleen Bernadine
- Judith Anne Glover
- Karen Louise Harwick
- Laurie K Stewart
- Lumbreras Ros David
- Markus Robertz
- Patrick Neligan
- Rubio Aparicio Francisco Javier
- Sonia De Vasconcelos Borges De Araujo
- Sonia De Vasconcelos Borges De Araujo
- Valldeperas Massanes Antonio
Liquidador
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43900 , F 182, S 8, H B 242824, I/A 29 (03/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-7-08
Empresa: AIR PRODUCTS IBERICA SL
Apoderado
- Judith Anne Glover
- Laurie K Stewart
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33379 , F 185, S 8, H B 135052, I/A 33 (28/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-104-08
Empresa: AIR PRODUCTS IBERICA SL
Apoderado
- Gregory Earl Weigard
- Karen Louise Harwick
- Laurie K Stewart
- Murray Douglas Hamilton
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33379 , F 182, S 8, H B 135052, I/A 26 (28/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-104-08
Empresa: AIR PRODUCTS SUD EUROPA SL
Apoderado
- Alvarez Fidalgo Francisco
- Anmella Ballester Ferran
- Arcila Ferrando Manuel
- Bardaji Aguilera Angel
- Blazquez Muñoz Luis
- Capell Arrieta Iñigo
- Domene Carmona Rafael
- Egea Marcos Ricardo Luis
- Erik Verheijden
- Garcia Altozano Angel
- George Gerard Bitto
- Godoy Pallares Francisco Javier
- Gomez Anton Jose Luis
- Gracia Polo A Simon
- Gregory Earl Weigard
- John Ernest Alcantara
- Joseph John Euteneuer
- Judith Anne Glover
- Karen Louise Harwick
- Laurie K Stewart
- Lopez Manrique Angel Luis
- Luca Fumagalli
- Markus Robertz
- Merino Martin Jose Antonio
- Nuñez Alonso Miguel Angel
- Patrick Neligan
- Piñar De Jesus Pedro
- Rian Wren
- Rilo Beltran Lydia
- Robert Condon
- Rubio Aparicio Francisco Javier
- Sobrino Martin Jose
- Tapia Camba Jorge Horacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40559 , F 221, S 8, H B 330423, I/A 70 (13/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-141-08
Empresa: OXIGENO DE SAGUNTO SL
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42683 , F 191, S 8, H B 213106, I/A 36 (15/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-122-08
Empresa: AIR PRODUCTS INVESTMENTS ESPAÑA SL
Apoderado
- Judith Anne Glover
- Laurie K Stewart
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37541 , F 139, S 8, H B 242824, I/A 15 (26/06/2009)
CVE: BORME-A-2009-127-08
Empresa: AIR PRODUCTS SERVICES EUROPE SA
Apoderado
- Judith Anne Glover
- Laurie K Stewart
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39488 , F 188, S 8, H B 103607, I/A 43 (25/06/2009)
CVE: BORME-A-2009-126-08
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41236 , F 54, S 8, H B 3121, I/A 1040 (25/06/2009)
CVE: BORME-A-2009-126-08
Empresa: AIR PRODUCTS SUD EUROPA SL
Apoderado
- Judith Anne Glover
- Laurie K Stewart
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40559 , F 213, S 8, H B 330423, I/A 53 (22/06/2009)
CVE: BORME-A-2009-122-08
Empresa: OXIGENOL SA
Apoderado
- Judith Anne Glover
- Laurie K Stewart
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38192 , F 203, S 8, H B 244255, I/A 42 (11/06/2009)
CVE: BORME-A-2009-116-08
Información de LAURIE K STEWART
Mostramos los datos de LAURIE K STEWART que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LAURIE K STEWART, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos