KAREN LOUISE HARWICK
Informe ejecutivo de KAREN LOUISE HARWICK
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE KAREN LOUISE HARWICK
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SAPIO LIFE SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 22/11/2018 | |
AIR PRODUCTS IBERICA SL | Apoderado | 28/05/2013 |
VINCULACIONES DE KAREN LOUISE HARWICK
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE KAREN LOUISE HARWICK
Empresa: CONTSE SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46641 , F 89, S 8, H B 526318, I/A 35 (22/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-231-08
Empresa: AIR PRODUCTS INVESTMENTS ESPAÑA SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado
- Antonio Pedro Viana Dias
- Cordoba Ruiz Laura
- Cruells Piñol Jordi
- Fabien Benoit Delaume
- Garcia Mora Amaia
- George Gerard Bitto
- Gregory Earl Weigard
- Huelin Trillo Jose Antonio
- Huelin Trillo Jose Antonio
- Joy Cathleen Bernadine
- Judith Anne Glover
- Karen Louise Harwick
- Laurie K Stewart
- Lumbreras Ros David
- Markus Robertz
- Patrick Neligan
- Rubio Aparicio Francisco Javier
- Sonia De Vasconcelos Borges De Araujo
- Sonia De Vasconcelos Borges De Araujo
- Valldeperas Massanes Antonio
Liquidador
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43900 , F 182, S 8, H B 242824, I/A 29 (03/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-7-08
Empresa: AIR PRODUCTS IBERICA SL
Apoderado
- Gregory Earl Weigard
- Karen Louise Harwick
- Laurie K Stewart
- Murray Douglas Hamilton
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33379 , F 182, S 8, H B 135052, I/A 26 (28/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-104-08
Empresa: AIR PRODUCTS SUD EUROPA SL
Apoderado
- Alvarez Fidalgo Francisco
- Anmella Ballester Ferran
- Arcila Ferrando Manuel
- Bardaji Aguilera Angel
- Blazquez Muñoz Luis
- Capell Arrieta Iñigo
- Domene Carmona Rafael
- Egea Marcos Ricardo Luis
- Erik Verheijden
- Garcia Altozano Angel
- George Gerard Bitto
- Godoy Pallares Francisco Javier
- Gomez Anton Jose Luis
- Gracia Polo A Simon
- Gregory Earl Weigard
- John Ernest Alcantara
- Joseph John Euteneuer
- Judith Anne Glover
- Karen Louise Harwick
- Laurie K Stewart
- Lopez Manrique Angel Luis
- Luca Fumagalli
- Markus Robertz
- Merino Martin Jose Antonio
- Nuñez Alonso Miguel Angel
- Patrick Neligan
- Piñar De Jesus Pedro
- Rian Wren
- Rilo Beltran Lydia
- Robert Condon
- Rubio Aparicio Francisco Javier
- Sobrino Martin Jose
- Tapia Camba Jorge Horacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40559 , F 221, S 8, H B 330423, I/A 70 (13/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-141-08
Apoderado
- Gregory Earl Weigard
- Judith Anne Glover
- Karen Louise Harwick
- Laurie K Stewart
- Murray Douglas Hamilton
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41236 , F 54, S 8, H B 3121, I/A 1040 (25/06/2009)
CVE: BORME-A-2009-126-08
Apoderado
- George Gerard Bitto
- Gregory Earl Weigard
- Karen Louise Harwick
- Murray Douglas Hamilton
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41236 , F 55, S 8, H B 3121, I/A 1041 (25/06/2009)
CVE: BORME-A-2009-126-08
Información de KAREN LOUISE HARWICK
Mostramos los datos de KAREN LOUISE HARWICK que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de KAREN LOUISE HARWICK, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos