BARDAJI AGUILERA ANGEL
Informe ejecutivo de BARDAJI AGUILERA ANGEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 7
Empresas inactivas: 6
CARGOS DE BARDAJI AGUILERA ANGEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CARBUROS METALICOS SA | Apoderado | 30/06/2010 |
VINCULACIONES DE BARDAJI AGUILERA ANGEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BARDAJI AGUILERA ANGEL
Empresa: AIR PRODUCTS SERVICES EUROPE SA
Apoderado
- Bardaji Aguilera Angel
- Cole De Temple Jose Manuel
- Nuñez Alonso Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45062 , F 14, S 8, H B 103607, I/A 73 (07/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-111-08
Empresa: OXIGENOL SA
Apoderado
- Bardaji Aguilera Angel
- George Gerard Bitto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38192 , F 209, S 8, H B 244255, I/A 56 (03/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-88-08
Empresa: AIR PRODUCTS SUD EUROPA SL
Apoderado
- Alvarez Fidalgo Francisco
- Anmella Ballester Ferran
- Arcila Ferrando Manuel
- Bardaji Aguilera Angel
- Blazquez Muñoz Luis
- Capell Arrieta Iñigo
- Domene Carmona Rafael
- Egea Marcos Ricardo Luis
- Erik Verheijden
- Garcia Altozano Angel
- George Gerard Bitto
- Godoy Pallares Francisco Javier
- Gomez Anton Jose Luis
- Gracia Polo A Simon
- Gregory Earl Weigard
- John Ernest Alcantara
- Joseph John Euteneuer
- Judith Anne Glover
- Karen Louise Harwick
- Laurie K Stewart
- Lopez Manrique Angel Luis
- Luca Fumagalli
- Markus Robertz
- Merino Martin Jose Antonio
- Nuñez Alonso Miguel Angel
- Patrick Neligan
- Piñar De Jesus Pedro
- Rian Wren
- Rilo Beltran Lydia
- Robert Condon
- Rubio Aparicio Francisco Javier
- Sobrino Martin Jose
- Tapia Camba Jorge Horacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40559 , F 221, S 8, H B 330423, I/A 70 (13/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-141-08
Apoderado
- Arias Santamaria Jesus
- Bardaji Aguilera Angel
- Bartolome Garcia Marcelino
- Carmona Lopez Carlos
- Cole De Temple Jose Manuel
- Coll Klein Cristian
- Entrenas Liria Jose Antonio
- Gomez Anton Jose Luis
- Gonzaga Seda Marine Lluis
- Marin Gaspar Vicente
- Miñaur Aldama Jose Antonio
- Navarro Figueroa Miguel Angel
- Petrus Coll Francisco
- Rivas Salgado Eduardo
- Vega Bordon Manuel Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41236 , F 62, S 8, H B 3121, I/A 1052 (30/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-131-08
Empresa: ANDALUZA DE GASES SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Bardaji Aguilera Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2424 , F 20, S 8, H SE 5142, I/A 46 (23/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-127-41
Empresa: SE CARBUROS METALICOS FP
MRO.COMS.CTR
- Bardaji Aguilera Angel
- Domingo Diaz Francisca
- Fernandez Climent Inmaculada
SEC.COMS.CTR
- Bardaji Aguilera Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41775 , F 113, S 8, H B 14961, I/A 30 (23/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-127-08
Empresa: SE CARBUROS METALICOS FP
MRO.COMS.CTR
PRE.COMS.CTR
SEC.COMS.CTR
- Bardaji Aguilera Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41071 , F 89, S 8, H B 14961, I/A 25 (16/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-60-08
Empresa: IBERICA DEL CARBONICO SA
Apoderado
- Bardaji Aguilera Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4948 , F 221, S 8, H M 80928, I/A 38 (24/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-45-28
Información de BARDAJI AGUILERA ANGEL
Mostramos los datos de BARDAJI AGUILERA ANGEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BARDAJI AGUILERA ANGEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos