ERIK VERHEIJDEN
Informe ejecutivo de ERIK VERHEIJDEN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 7
Empresas inactivas: 7
VINCULACIONES DE ERIK VERHEIJDEN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ERIK VERHEIJDEN
Empresa: QUIMICA BASICA SA
Apoderado
- Erik Verheijden
- Nieto Satoca Jesus
- Nuñez Alonso Miguel Angel
- Patrick Neligan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44076 , F 206, S 8, H B 91223, I/A 68 (01/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-151-08
Empresa: AIR PRODUCTS IBERICA SL
Apoderado
- Erik Verheijden
- Erwin Jorge Zwicky
- Lopez Manrique Angel Luis
- Rilo Beltran Lydia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33379 , F 187, S 8, H B 135052, I/A 42 (28/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-104-08
Empresa: AIR PRODUCTS IBERICA SL
Apoderado
- Cordoba Ruiz Laura
- Erik Verheijden
- Markus Robertz
- Rubio Aparicio Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33379 , F 183, S 8, H B 135052, I/A 30 (28/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-104-08
Empresa: AIR PRODUCTS SERVICES EUROPE SA
Apoderado
- Erik Verheijden
- Erwin Jorge Zwicky
- Lopez Manrique Angel Luis
- Rilo Beltran Lydia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42717 , F 143, S 8, H B 103607, I/A 55 (30/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-25-08
Empresa: MATGAS 2000 AIE
Apoderado
- Erik Verheijden
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43545 , F 141, S 8, H B 247043, I/A 45 (24/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-22-08
Empresa: AIR PRODUCTS INVESTMENTS ESPAÑA SL
Apoderado
- Erik Verheijden
- Erwin Jorge Zwicky
- Lopez Manrique Angel Luis
- Rilo Beltran Lidia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37541 , F 142, S 8, H B 242824, I/A 21 (04/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-10-08
Apoderado
- Erik Verheijden
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41236 , F 84, S 8, H B 3121, I/A 1083 (24/12/2012)
CVE: BORME-A-2013-2-08
Empresa: AIR PRODUCTS SUD EUROPA SL
Apoderado
- Alvarez Fidalgo Francisco
- Anmella Ballester Ferran
- Arcila Ferrando Manuel
- Bardaji Aguilera Angel
- Blazquez Muñoz Luis
- Capell Arrieta Iñigo
- Domene Carmona Rafael
- Egea Marcos Ricardo Luis
- Erik Verheijden
- Garcia Altozano Angel
- George Gerard Bitto
- Godoy Pallares Francisco Javier
- Gomez Anton Jose Luis
- Gracia Polo A Simon
- Gregory Earl Weigard
- John Ernest Alcantara
- Joseph John Euteneuer
- Judith Anne Glover
- Karen Louise Harwick
- Laurie K Stewart
- Lopez Manrique Angel Luis
- Luca Fumagalli
- Markus Robertz
- Merino Martin Jose Antonio
- Nuñez Alonso Miguel Angel
- Patrick Neligan
- Piñar De Jesus Pedro
- Rian Wren
- Rilo Beltran Lydia
- Robert Condon
- Rubio Aparicio Francisco Javier
- Sobrino Martin Jose
- Tapia Camba Jorge Horacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40559 , F 221, S 8, H B 330423, I/A 70 (13/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-141-08
Empresa: OXIGENO DE SAGUNTO SL
Apoderado
- Cordoba Ruiz Laura
- Erik Verheijden
- Markus Robertz
- Rubio Aparicio Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35918 , F 183, S 8, H B 213106, I/A 31 (15/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-122-08
Empresa: MATGAS 2000 AIE
Apoderado
- Cordoba Ruiz Laura
- Erik Verheijden
- Markus Robertz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40888 , F 53, S 8, H B 247043, I/A 28 (01/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-70-08
VER MAS ACTOS
Información de ERIK VERHEIJDEN
Mostramos los datos de ERIK VERHEIJDEN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ERIK VERHEIJDEN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos