MASANA ADAM JOAQUIN
Informe ejecutivo de MASANA ADAM JOAQUIN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 9
Empresas inactivas: 5
CARGOS DE MASANA ADAM JOAQUIN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LINDE HEALTHCARE AB | Apoderado | 23/08/2018 | |
PEDRO MASANA SA | Liquidador | 16/01/2015 | 16/01/2015 |
PEDRO MASANA SA | Apoderado Solidario | 16/01/2015 | |
PEDRO MASANA SA | Vicepresidente | 19/04/2011 | 16/01/2015 |
PEDRO MASANA SA | Consejero | 19/04/2011 | 16/01/2015 |
PEDRO MASANA SA | Consejero Delegado | 19/04/2011 | 16/01/2015 |
BODEGAS PEDRO MASANA SL | Administrador Solidario | 03/04/2013 | 05/06/2013 |
OXIGENO DE SAGUNTO SL | Apoderado | 15/06/2011 | |
QUIMICA BASICA SA | Apoderado | 21/08/2009 |
VINCULACIONES DE MASANA ADAM JOAQUIN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MASANA ADAM JOAQUIN
Empresa: INO THERAPEUTICS AB
Apoderado
- Madrid Abril Sonia
- Masana Adam Joaquin
- Stein Christoph
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10543, L 7824, F 7, S 8, H V 183461, I/A 2 (23/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-167-46
Empresa: PEDRO MASANA SA
Liquidador
- Masana Adam Joaquin
- Masana Adam Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33556 , F 128, S 8, H B 36856, I/A 18 (16/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-15-08
Empresa: PEDRO MASANA SA
Apoderado Solidario
- Masana Adam Joaquin
Consejero Delegado
- Masana Adam Joaquin
- Masana Adam Jose
Consejero
- Masana Adam Joaquin
- Masana Adam Jose
- Masana Adam Montserrat
- Masana Adam Pedro
- Proubasta Renart Damian
Liquidador
- Masana Adam Joaquin
- Masana Adam Jose
Presidente
Secretario
Vicepresidente
- Masana Adam Joaquin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33556 , F 128, S 8, H B 36856, I/A 18 (16/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-15-08
Empresa: BODEGAS PEDRO MASANA SL
Administrador Solidario
- Masana Adam Joaquin
- Masana Adam Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2737 , F 51, S 8, H T 45236, I/A 2 (05/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-110-43
Empresa: BODEGAS PEDRO MASANA SL
Administrador Solidario
- Masana Adam Joaquin
- Masana Adam Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2737 , F 50, S 8, H T 45236, I/A 1 (03/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-68-43
Empresa: OXIGENO DE SAGUNTO SL
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42683 , F 191, S 8, H B 213106, I/A 36 (15/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-122-08
Empresa: PEDRO MASANA SA
Consejero Delegado
- Masana Adam Joaquin
- Masana Adam Jose
Consejero
- Masana Adam Joaquin
- Masana Adam Jose
- Masana Adam Montserrat
- Masana Adam Pedro
- Proubasta Renart Damian
Presidente
Secretario
Vicepresidente
- Masana Adam Joaquin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33556 , F 127, S 8, H B 36856, I/A 17 (19/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-84-08
Empresa: PEDRO MASANA SA
Consejero Delegado
- Masana Adam Joaquin
- Masana Adam Jose
Consejero
- Masana Adam Joaquin
- Masana Adam Jose
- Masana Adam Montserrat
- Masana Adam Pedro
- Proubasta Renart Damian
Presidente
Secretario
Vicepresidente
- Masana Adam Joaquin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33556 , F 127, S 8, H B 36856, I/A 17 (19/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-84-08
Empresa: QUIMICA BASICA SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38858 , F 126, S 8, H B 91223, I/A 50 (21/08/2009)
CVE: BORME-A-2009-167-08
Información de MASANA ADAM JOAQUIN
Mostramos los datos de MASANA ADAM JOAQUIN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MASANA ADAM JOAQUIN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos