MADRID ABRIL SONIA
Informe ejecutivo de MADRID ABRIL SONIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 13
Empresas inactivas: 6
CARGOS DE MADRID ABRIL SONIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LINDE HEALTHCARE AB | Apoderado | 23/08/2018 | |
LINDE MEDICA SL | Apoderado | 13/07/2016 | |
LINDE MEDICINAL SL | Apoderado | 12/07/2016 | |
CARBURO DEL CINCA SA | Apoderado | 11/04/2011 | 07/07/2016 |
LINDE GAS ESPAÑA SA | Apoderado | 28/12/2015 | |
LINDE GAS ESPAÑA SA | Apoderado | 28/11/2012 | 28/12/2015 |
CARBURO DEL CINCA SA | Consejero | 04/03/2009 | 04/11/2014 |
CARBURO DEL CINCA SA | Consejero | 20/01/2014 | 04/11/2014 |
LINDE MEDICA SL | Apoderado | 25/07/2012 | 12/11/2012 |
IBERICA DE GASES SA | Apoderado | 07/01/2009 | 13/02/2012 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE MADRID ABRIL SONIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MADRID ABRIL SONIA
Empresa: INO THERAPEUTICS AB
Apoderado
- Madrid Abril Sonia
- Masana Adam Joaquin
- Stein Christoph
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10543, L 7824, F 7, S 8, H V 183461, I/A 2 (23/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-167-46
Empresa: LINDE MEDICA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44397 , F 95, S 8, H B 330423, I/A 96 (13/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-138-08
Empresa: LINDE MEDICINAL SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
Apoderado
- Lara Farfante Miriam
- Madrid Abril Sonia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44391 , F 147, S 8, H B 421200, I/A 42 (12/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-137-08
Empresa: CARBURO DEL CINCA SA
Apoderado
- Ahmed Hababou
- Madrid Abril Sonia
- Patrick Neligan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45096 , F 125, S 8, H B 87322, I/A 146 (07/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-134-08
Empresa: ABELLO LINDE SA
Apoderado
- Madrid Abril Sonia
- Madrid Abril Sonia
- Marco Antonio Araujo Vento
- Maria Joao F Vitorino
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44604 , F 56, S 8, H B 17791, I/A 377 (28/12/2015)
CVE: BORME-A-2016-3-08
Empresa: CARBURO DEL CINCA SA
Consejero
- Madrid Abril Sonia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42444 , F 138, S 8, H B 87322, I/A 135 (04/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-218-08
Empresa: CARBURO DEL CINCA SA
Consejero
- Madrid Abril Sonia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42444 , F 132, S 8, H B 87322, I/A 129 (20/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-20-08
Empresa: ABELLO LINDE SA
Apoderado
- Bertran Jove Francina
- Christoph Stein
- Jose Luis Cañedo Gullon
- Madrid Abril Sonia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43006 , F 53, S 8, H B 17791, I/A 352 (28/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-234-08
Empresa: AIR PRODUCTS SUD EUROPA SL
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40559 , F 225, S 8, H B 330423, I/A 71 (25/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-148-08
Empresa: IBERICA DE GASES SA
MRO.COMS.LIQ
- Cruells Piñol Jordi
- Lopez Rodriguez Ricard
- Madrid Abril Sonia
PRE.COMS.LIQ
- Madrid Abril Sonia
SEC.COMS.LIQ
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38297 , F 85, S 8, H B 89517, I/A 68 (01/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-153-08
VER MAS ACTOS
Información de MADRID ABRIL SONIA
Mostramos los datos de MADRID ABRIL SONIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MADRID ABRIL SONIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos