DUARTE PIÑOL MARIA TERESA
Informe ejecutivo de DUARTE PIÑOL MARIA TERESA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 9
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE DUARTE PIÑOL MARIA TERESA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LINDE MEDICINAL SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 16/07/2014 | 23/06/2015 |
LINDE MEDICINAL SL | Apoderado | 23/06/2015 | |
LINDE MEDICINAL SL | Apoderado Solidario | 13/08/2013 | 23/06/2015 |
LINDE MEDICA SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 23/07/2014 | 19/06/2015 |
LINDE MEDICA SL | Apoderado | 19/06/2015 | |
LINDE GAS ESPAÑA SA | Apoderado Solidario | 28/01/2014 | 15/05/2015 |
LINDE GAS ESPAÑA SA | Apoderado | 15/05/2015 | |
LINDE MEDICA SL | Apoderado | 25/07/2012 | 12/11/2012 |
LINDE MEDICA SL | Apoderado | 27/08/2012 | 12/11/2012 |
VINCULACIONES DE DUARTE PIÑOL MARIA TERESA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DUARTE PIÑOL MARIA TERESA
Empresa: LINDE MEDICINAL SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Duarte Piñol Maria Teresa
Apoderado Solidario
- Duarte Piñol Maria Teresa
- Magdalena Malinowska Maia
Apoderado
- Duarte Piñol Maria Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44391 , F 146, S 8, H B 421200, I/A 38 (23/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-122-08
Empresa: LINDE MEDICA SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Duarte Piñol Maria Teresa
Apoderado Solidario
Apoderado
- Duarte Piñol Maria Teresa
- Duarte Piñol Maria Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44397 , F 94, S 8, H B 330423, I/A 92 (19/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-119-08
Empresa: ABELLO LINDE SA
Apoderado Solidario
- Duarte Piñol Maria Teresa
Apoderado
- Duarte Piñol Maria Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44604 , F 54, S 8, H B 17791, I/A 372 (15/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-96-08
Empresa: LINDE MEDICA SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Christoph Stein
- Christophe Crokaert
- Domingo Donahower Alexandre
- Duarte Piñol Maria Teresa
- Huertas Colomina Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43313 , F 30, S 8, H B 330423, I/A 87 (23/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-143-08
Empresa: LINDE MEDICINAL SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Christophe Crokaert
- Domingo Donahower Alexandre
- Duarte Piñol Maria Teresa
- Huertas Colomina Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43086 , F 94, S 8, H B 421200, I/A 31 (16/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-138-08
Empresa: ABELLO LINDE SA
Apoderado Solidario
- Cole De Temple Jose Manuel
- Duarte Piñol Maria Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43006 , F 57, S 8, H B 17791, I/A 358 (28/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-23-08
Empresa: LINDE MEDICINAL SL
Apoderado Solidario
- Cole De Temple Jose Manuel
- Duarte Piñol Maria Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43086 , F 93, S 8, H B 421200, I/A 27 (13/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-158-08
Empresa: AIR PRODUCTS SUD EUROPA SL
Apoderado
- Cole De Temple Jose Manuel
- Duarte Piñol Maria Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43313 , F 22, S 8, H B 330423, I/A 72 (27/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-171-08
Empresa: AIR PRODUCTS SUD EUROPA SL
Apoderado
- Bertran Jove Francina
- Christoph Stein
- Christophe Crokaert
- Duarte Piñol Maria Teresa
- Huertas Colominas Jorge
- Madrid Abril Sonia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40559 , F 225, S 8, H B 330423, I/A 71 (25/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-148-08
Información de DUARTE PIÑOL MARIA TERESA
Mostramos los datos de DUARTE PIÑOL MARIA TERESA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DUARTE PIÑOL MARIA TERESA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos