IRAZU IRIZAR JESUS-MARIA
Informe ejecutivo de IRAZU IRIZAR JESUS-MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 6
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 8
Empresas inactivas: 5
CARGOS DE IRAZU IRIZAR JESUS-MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ASESORIA ZUBILLAGA SL | Administrador Solidario | 19/01/2021 | |
MADE IN WINE SL | Administrador Unico | 20/11/2019 | |
GESTORIA ZUBILLAGA SL | Apoderado Solidario | 05/04/2011 | |
CURIEL ZEPILOAK SL | Secretario | 14/01/2009 | |
CURIEL ZEPILOAK SL | Consejero Delegado Mancomunado Solidario | 14/01/2009 | |
CURIEL ZEPILOAK SL | Consejero | 14/01/2009 |
VINCULACIONES DE IRAZU IRIZAR JESUS-MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE IRAZU IRIZAR JESUS-MARIA
Empresa: JUAN CAMBEIRO PEREZ TRANSPORTES SL
Administrador Solidario
- Cambeiro Perez Juan Emilio
- Irazu Irizar Jesus-maria
- Soler Cruz Jose Luis
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2600 , F 192, S 8, H SS 35367, I/A 5 (10/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-13-20
Empresa: JUAN CAMBEIRO PEREZ TRANSPORTES SL
Administrador Solidario
- Irazu Irizar Jesus-maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2600 , F 191, S 8, H SS 35367, I/A 4 (06/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-134-20
Empresa: ASESORIA ZUBILLAGA SL
Administrador Solidario
- Irazu Irizar Jesus-maria
- Oyarzabal Vertiz Miren Pele
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1572 , F 144, S 8, H SS 11313, I/A 3 (19/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-19-20
Empresa: ASESORIA ZUBILLAGA SL
Administrador Unico
- Irazu Irizar Jesus-maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1572 , F 144, S 8, H SS 11313, I/A 3 (19/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-19-20
Empresa: ASESORIA ZUBILLAGA SL
Administrador Unico
- Irazu Irizar Jesus-maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1572 , F 144, S 8, H SS 11313, I/A 2 (07/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-35-20
Empresa: ASESORIA ZUBILLAGA SL
Administrador Solidario
- Irazu Irizar Jesus-maria
- Olaciregui Zulaica Jose Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1572 , F 144, S 8, H SS 11313, I/A 2 (07/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-35-20
Empresa: MADE IN WINE SL
Administrador Unico
- Irazu Irizar Jesus-maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2923 , F 195, S 8, H SS 42255, I/A 1 (20/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-234-20
Empresa: GESTORIA ZUBILLAGA SL
Apoderado Solidario
- Irazu Irizar Jesus-maria
- Olaciregui Zulaica Jose Ramon
- Oyarzabal Vertiz Olatz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2508 , F 180, S 8, H SS 33393, I/A 2 (05/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-73-20
Empresa: ETXENAGUSIA SL
Administrador Solidario
- Etxenagusia Izaguirre Eneko
- Irazu Irizar Jesus-maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2447 , F 21, S 8, H SS 31913, I/A 3 (21/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-61-20
Empresa: INVERSIONES 1959 SL
Liquidador Mancomunado
- Arrese Igor Echeburua Jose Francisco
- Irazu Irizar Jesus-maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1688 , F 209, S 8, H SS 14162, I/A 4 (01/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-49-20
VER MAS ACTOS
Información de IRAZU IRIZAR JESUS-MARIA
Mostramos los datos de IRAZU IRIZAR JESUS-MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de IRAZU IRIZAR JESUS-MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos