SOLER CRUZ JOSE LUIS
Informe ejecutivo de SOLER CRUZ JOSE LUIS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE SOLER CRUZ JOSE LUIS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
JUAN CAMBEIRO PEREZ TRANSPORTES SL | Administrador Solidario | 06/05/2013 | 10/01/2024 |
VINCULACIONES DE SOLER CRUZ JOSE LUIS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SOLER CRUZ JOSE LUIS
Empresa: JUAN CAMBEIRO PEREZ TRANSPORTES SL
Administrador Solidario
- Cambeiro Perez Juan Emilio
- Irazu Irizar Jesus-maria
- Soler Cruz Jose Luis
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2600 , F 192, S 8, H SS 35367, I/A 5 (10/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-13-20
Empresa: JUAN CAMBEIRO PEREZ TRANSPORTES SL
Administrador Solidario
- Soler Cruz Jose Luis
- Vega Carnerero Juan Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2600 , F 191, S 8, H SS 35367, I/A 4 (06/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-134-20
Empresa: JUAN CAMBEIRO PEREZ TRANSPORTES SL
Administrador Solidario
- Cambeiro Perez Juan Emilio
- Soler Cruz Jose Luis
- Trujillano Esteban Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2600 , F 189, S 8, H SS 35367, I/A 1 (06/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-88-20
Información de SOLER CRUZ JOSE LUIS
Mostramos los datos de SOLER CRUZ JOSE LUIS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SOLER CRUZ JOSE LUIS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos