CAMBEIRO PEREZ JUAN EMILIO
Informe ejecutivo de CAMBEIRO PEREZ JUAN EMILIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE CAMBEIRO PEREZ JUAN EMILIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
JUAN CAMBEIRO PEREZ TRANSPORTES SL | Administrador Solidario | 06/07/2021 | 10/01/2024 |
JUAN CAMBEIRO PEREZ TRANSPORTES SL | Liquidador | 10/01/2024 | 10/01/2024 |
JUAN CAMBEIRO PEREZ TRANSPORTES SL | Administrador Solidario | 06/05/2013 | 06/07/2021 |
VINCULACIONES DE CAMBEIRO PEREZ JUAN EMILIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CAMBEIRO PEREZ JUAN EMILIO
Empresa: JUAN CAMBEIRO PEREZ TRANSPORTES SL
Liquidador
- Cambeiro Perez Juan Emilio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2600 , F 192, S 8, H SS 35367, I/A 5 (10/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-13-20
Empresa: JUAN CAMBEIRO PEREZ TRANSPORTES SL
Administrador Solidario
- Cambeiro Perez Juan Emilio
- Irazu Irizar Jesus-maria
- Soler Cruz Jose Luis
Liquidador
- Cambeiro Perez Juan Emilio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2600 , F 192, S 8, H SS 35367, I/A 5 (10/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-13-20
Empresa: JUAN CAMBEIRO PEREZ TRANSPORTES SL
Administrador Solidario
- Cambeiro Perez Juan Emilio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2600 , F 191, S 8, H SS 35367, I/A 4 (06/07/2021)
CVE: BORME-A-2022-8-20
Empresa: JUAN CAMBEIRO PEREZ TRANSPORTES SL
Administrador Solidario
- Cambeiro Perez Juan Emilio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2600 , F 191, S 8, H SS 35367, I/A 4 (06/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-134-20
Empresa: JUAN CAMBEIRO PEREZ TRANSPORTES SL
Administrador Solidario
- Cambeiro Perez Juan Emilio
- Soler Cruz Jose Luis
- Trujillano Esteban Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2600 , F 189, S 8, H SS 35367, I/A 1 (06/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-88-20
Información de CAMBEIRO PEREZ JUAN EMILIO
Mostramos los datos de CAMBEIRO PEREZ JUAN EMILIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CAMBEIRO PEREZ JUAN EMILIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos