JUAN CAMBEIRO PEREZ TRANSPORTES SL - EXTINGUIDA
Dirección social . Landetxe Plaza, 3
Código Postal 20180
Municipio Oiartzun
Provincia Gipuzkoa
Razón Social JUAN CAMBEIRO PEREZ TRANSPORTES SL
CIF B75087536
Capital Social 10000.0 Euros
Actividad Transporte de mercancías por carretera
Fecha de Constitución 22/04/2013
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE JUAN CAMBEIRO PEREZ TRANSPORTES SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE JUAN CAMBEIRO PEREZ TRANSPORTES SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Cambeiro Perez Juan Emilio | Administrador Solidario | 06/07/2021 | 10/01/2024 |
Cambeiro Perez Juan Emilio | Liquidador | 10/01/2024 | 10/01/2024 |
Irazu Irizar Jesus-maria | Administrador Solidario | 06/07/2021 | 10/01/2024 |
Soler Cruz Jose Luis | Administrador Solidario | 06/05/2013 | 10/01/2024 |
Vega Carnerero Juan Antonio | Administrador Solidario | 02/09/2013 | 10/01/2024 |
Cambeiro Perez Juan Emilio | Administrador Solidario | 06/05/2013 | 06/07/2021 |
Trujillano Esteban Fernando | Administrador Solidario | 06/05/2013 | 13/08/2013 |
ACTOS BORME DE JUAN CAMBEIRO PEREZ TRANSPORTES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2600 , F 192, S 8, H SS 35367, I/A 5 (10/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-13-20
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2600 , F 192, S 8, H SS 35367, I/A 5 (10/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-13-20
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2600 , F 192, S 8, H SS 35367, I/A 5 (10/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-13-20
Administrador Solidario
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2600 , F 192, S 8, H SS 35367, I/A 5 (10/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-13-20
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2600 , F 191, S 8, H SS 35367, I/A 4 (06/07/2021)
CVE: BORME-A-2022-8-20
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2600 , F 191, S 8, H SS 35367, I/A 4 (06/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-134-20
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2600 , F 191, S 8, H SS 35367, I/A 4 (06/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-134-20
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2600 , F 191, S 8, H SS 35367, I/A 4 (06/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-134-20
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2600 , F 191, S 8, H SS 35367, I/A 3 (02/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-173-20
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2600 , F 191, S 8, H SS 35367, I/A 2 (13/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-164-20