OLACIREGUI ZULAICA JOSE RAMON
Informe ejecutivo de OLACIREGUI ZULAICA JOSE RAMON
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE OLACIREGUI ZULAICA JOSE RAMON
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GESTORIA ZUBILLAGA SL | Apoderado Solidario | 05/04/2011 | |
CURIEL ZEPILOAK SL | Consejero Delegado Mancomunado Solidario | 14/01/2009 | |
CURIEL ZEPILOAK SL | Consejero | 14/01/2009 | |
CURIEL ZEPILOAK SL | Presidente | 14/01/2009 |
VINCULACIONES DE OLACIREGUI ZULAICA JOSE RAMON
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE OLACIREGUI ZULAICA JOSE RAMON
Empresa: ASESORIA ZUBILLAGA SL
Administrador Solidario
- Irazu Irizar Jesus-maria
- Olaciregui Zulaica Jose Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1572 , F 144, S 8, H SS 11313, I/A 2 (07/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-35-20
Empresa: GESTORIA ZUBILLAGA SL
Apoderado Solidario
- Irazu Irizar Jesus-maria
- Olaciregui Zulaica Jose Ramon
- Oyarzabal Vertiz Olatz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2508 , F 180, S 8, H SS 33393, I/A 2 (05/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-73-20
Empresa: CURIEL ZEPILOAK SL
Consejero Delegado Mancomunado Solidario
- Irazu Irizar Jesus-maria
- Olaciregui Zulaica Jose Ramon
Consejero
- Escudero Michelena Andres
- Irazu Irizar Jesus-maria
- Olaciregui Zulaica Jose Ramon
Presidente
- Olaciregui Zulaica Jose Ramon
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2030 , F 20, S 8, H SS 22350, I/A 2 (14/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-15-20
Empresa: CURIEL ZEPILOAK SL
Consejero Delegado Mancomunado Solidario
- Escudero Michelena Andres
- Irazu Irizar Jesus-maria
- Olaciregui Zulaica Jose Ramon
- Zurutuza Olarra Juan Jose
Consejero
- Escudero Michelena Andres
- Irazu Irizar Jesus-maria
- Olaciregui Zulaica Jose Ramon
- Zurutuza Olarra Juan Jose
Presidente
Secretario
Vicepresidente
- Olaciregui Zulaica Jose Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2030 , F 20, S 8, H SS 22350, I/A 2 (14/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-15-20
Información de OLACIREGUI ZULAICA JOSE RAMON
Mostramos los datos de OLACIREGUI ZULAICA JOSE RAMON que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de OLACIREGUI ZULAICA JOSE RAMON, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos