HOYOS GUERRERO VALENTIN
Informe ejecutivo de HOYOS GUERRERO VALENTIN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE HOYOS GUERRERO VALENTIN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ANDRES HERRANZ SL | Apoderado Mancomunado | 17/05/2013 | 14/02/2022 |
EL SABROSO SL | Apoderado Mancomunado | 17/05/2013 | 07/09/2020 |
ADMINISTRACIONES HERRANZ SL | Apoderado Mancomunado | 17/05/2013 | 15/11/2019 |
DISTRIBUCIONES AVICOLAS FRIGORIFICAS SA | Apoderado Mancomunado | 17/05/2013 | 15/11/2019 |
VINCULACIONES DE HOYOS GUERRERO VALENTIN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE HOYOS GUERRERO VALENTIN
Empresa: EL SABROSO SL
Apoderado Mancomunado
- Atienza Olivares Maria Angeles
- Hoyos Guerrero Valentin
- Moreno Jimenez Julio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8274 , F 221, S 8, H M 12038, I/A 27 (07/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-178-28
Empresa: ADMINISTRACIONES HERRANZ SL
Apoderado Mancomunado
- Atienza Olivares Maria Angeles
- Hoyos Guerrero Valentin
- Moreno Jimenez Julio
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32397 , F 210, S 8, H M 237559, I/A 34 (15/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-225-28
Apoderado Mancomunado
- Atienza Olivares Maria Angeles
- Hoyos Guerrero Valentin
- Moreno Jimenez Julio
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18113 , F 206, S 8, H M 80714, I/A 38 (15/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-225-28
Apoderado Mancomunado
- Atienza Olivares Maria Angeles
- Hoyos Guerrero Valentin
- Moreno Jimenez Julio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18113 , F 200, S 8, H M 80714, I/A 30 (17/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-99-28
Empresa: EL SABROSO SL
Apoderado Mancomunado
- Atienza Olivares Maria Angeles
- Hoyos Guerrero Valentin
- Moreno Jimenez Julio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8274 , F 217, S 8, H M 12038, I/A 19 (17/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-99-28
Empresa: ADMINISTRACIONES HERRANZ SL
Apoderado Mancomunado
- Atienza Olivares Maria Angeles
- Hoyos Guerrero Valentin
- Moreno Jimenez Julio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17983 , F 176, S 8, H M 237559, I/A 22 (17/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-99-28
Empresa: ANDRES HERRANZ SL
Apoderado Mancomunado
- Atienza Olivares Maria Angeles
- Hoyos Guerrero Valentin
- Moreno Jimenez Julio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 12768 , F 89, S 8, H M 127854, I/A 17 (17/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-99-28
Información de HOYOS GUERRERO VALENTIN
Mostramos los datos de HOYOS GUERRERO VALENTIN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de HOYOS GUERRERO VALENTIN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos